Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 24 | 1 | 5 | 11 | 6 | 9 | 1 | ||
2 | din care femei | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 21 | 1 | 4 | 10 | 5 | 8 | 1 | ||
4 | din care femei | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 19 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | ||
8 | din care femei | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 9 | 6 | 3 | 6 | |||||
10 | din care femei | 3 | 3 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
12 | din care femei | 7 | 3 | 4 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
14 | din care femei | 5 | 2 | 3 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
16 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
24 | din care femei | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calestru Livia |
27-01-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | A | IZ | instituțional | 1 | ||
2 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 2 | titular/cumul intern/cumul | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | 2 | |||
3 | Nastas Raisa |
03-01-1972 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | A | IC | instituțional | 9 | ||
4 | Miron Aliona |
23-11-1978 | Doctor | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | A | GB | instituțional | 4 | |||
5 | Chiseliţă Oleg |
28-08-1972 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | A | IMB | instituțional | 14 |