Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 24 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | |
2 | din care femei | 8 | 4 | 3 | 6 | |||||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 21 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||
4 | din care femei | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||
5 | Cumulanzi externi | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
6 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | inclusiv cercetători | |||||||||
8 | din care femei | |||||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | din care femei | |||||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | |||||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiriac Ion |
28-07-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LE | IZ | instituțional | ||||
2 | Şaptefraţi Nicolae |
17-08-1946 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | LIA | IZ | instituțional | 4 | |||||
3 | Antimir Lumina | 03-11-1963 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 14-06-2022 | LPH | IZ | instituțional | |||||
4 | Căruntu Maria | 11-03-1956 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | CMS Leova | IGS | instituțional | |||||
5 | Laptis Ana | 29-06-1961 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | CMS Leova | IGS | instituțional | |||||
6 | Mazniuc Victor |
16-11-1968 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
7 | Siminiuc Liudmila | 23-08-1958 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2022 | CMS Chișinău | IGS | instituțional | |||||
8 | Marin Valeriu | 18-03-1963 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | LIA | IZ | instituțional | |||||
9 | Arhip Petru | 24-11-1964 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | GA | IZ | instituțional | ||||||
10 | Roman Andrei | 01-09-1952 | Tehnician superior - H6112 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | LHE | IZ | instituțional | ||||||
11 | Vișanu Ion |
00-00-1996 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UTM | instituțional | |||||
12 | Vladiuc Ştefan |
00-00-1995 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2021 | CU ”Energy Plus” | UTM | instituțional | 1 | ||||
13 | Slobodeaniuc Stanislav |
00-00-1996 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2021 | CESCER | UTM | instituțional | 3 | ||||
14 | Botnaru Ina |
00-00-1998 | Tehnician superior - H6112 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2021 | Nu sunt date | UTM | instituțional | |||||
15 | Romanescu Dan | 14-11-1989 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 12-08-2022 | GA | IZ | instituțional | |||||
16 | Moldovan Svetlana | 06-03-1958 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
17 | Marișicev Andrei | 13-12-1987 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | CMS Chișinău | IGS | instituțional | |||||
18 | Castraveț Andrei | 00-00-1988 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | CMS Chișinău | IGS | instituțional | |||||
19 | Mazniuc Viorica | 09-05-1969 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2022 | CMS Soroca | IGS | instituțional | |||||
20 | Ambarlei Vladimir | 00-00-1977 | Tehnician superior - H6112 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2021 | CESCER | UTM | instituțional |