Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 56 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11 | 7 | |
2 | din care femei | 23 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 54 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 11 | 7 | |
4 | din care femei | 23 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
5 | Cumulanzi externi | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
6 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
8 | din care femei | 3 | 1 | 2 | ||||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
12 | din care femei | 3 | 1 | 2 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 4 | 1 | 2 | ||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragalin Ion |
20-01-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Inginer - H6064 | 1.08 | titular/cumul intern | 01-03-2020 | 31-12-2022 | LCCNBA | IC | instituțional | 8 | ||
2 | Feodorov Vladimir |
20-02-1952 | Inginer - H6064 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
3 | Leporda Nicolae |
24-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Inginer - H6064 | 0.75 | cumul/titular | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||
4 | Cracilova Tatiana | 22-10-1947 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | LS | IGS | instituțional | |||||
5 | Niculiseanu Dumitru | 22-05-1956 | Inginer - H6064 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2022 | CMS Giurgiulești | IGS | instituțional | |||||
6 | Oleinic Vadim |
19-01-1948 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2022 | CMS Chișinău | IGS | instituțional | |||||
7 | Snegur Maria | 11-06-1949 | Inginer - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | CMS Chișinău | IGS | instituțional | |||||
8 | Ungurean Alexandr | 20-01-1958 | Inginer - H6064 | 1.25 | cumul/titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | SPSMCTT | IMB | instituțional | |||||
9 | Ciolac Victor | 07-06-1958 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCA | IC | instituțional | |||||
10 | Cliucinicova Galina | 26-03-1950 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | LMEEPM | IFA | instituțional | |||||
11 | Bivol Leonid | 02-08-1956 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDG | INCE | instituțional | ||||||
12 | Alaev Boris | 17-06-1949 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | CMS Cahul | IGS | instituțional | |||||
13 | Blaja Piotr | 29-06-1937 | Inginer - H6064 | 1 | cumul/titular | 01-01-2021 | 31-12-2021 | LCFC | IC | instituțional | |||||
14 | Botizat Elena |
18-11-1954 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCA | IC | instituțional | |||||
15 | Iaţco Spiridon |
03-01-1947 | Inginer - H6064 | 1 | titular/titular | 01-01-2020 | LMEEPM | IFA | instituțional | ||||||
16 | Butnaru Ion | 25-10-1958 | Inginer - H6064 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | SDG | IC | instituțional |