Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3257 | 2 | 232 | 509 | 507 | 453 | 766 | 495 | 261 |
2 | din care femei | 1703 | 1 | 130 | 293 | 313 | 246 | 314 | 282 | 79 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2661 | 2 | 171 | 392 | 409 | 381 | 707 | 439 | 245 |
4 | din care femei | 1401 | 1 | 97 | 236 | 255 | 220 | 295 | 260 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 772 | 79 | 154 | 127 | 100 | 102 | 82 | 30 | |
6 | din care femei | 368 | 39 | 73 | 75 | 37 | 28 | 32 | 6 | |
7 | inclusiv cercetători | 2516 | 1 | 219 | 460 | 440 | 337 | 576 | 362 | 211 |
8 | din care femei | 1296 | 125 | 266 | 265 | 172 | 203 | 182 | 57 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 314 | 9 | 42 | 71 | 182 | 90 | 89 | ||
10 | din care femei | 90 | 4 | 15 | 31 | 37 | 33 | 13 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1154 | 50 | 213 | 309 | 216 | 262 | 185 | 81 | |
12 | din care femei | 605 | 32 | 116 | 182 | 115 | 95 | 96 | 27 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 393 | 1 | 24 | 73 | 108 | 187 | 116 | 66 | |
14 | din care femei | 191 | 1 | 14 | 45 | 62 | 69 | 59 | 21 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 393 | 2 | 35 | 117 | 94 | 94 | 88 | 16 | |
16 | din care femei | 196 | 2 | 18 | 66 | 42 | 35 | 40 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 39 | 2 | 4 | 33 | 8 | 20 | |||
18 | din care femei | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 141 | 2 | 11 | 28 | 92 | 35 | 49 | ||
20 | din care femei | 33 | 1 | 4 | 11 | 15 | 11 | 5 | ||
21 | Doctoranzi | 457 | 102 | 143 | 65 | 30 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 246 | 54 | 83 | 39 | 12 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 114 | 4 | 15 | 24 | 66 | 34 | 29 | ||
24 | din care femei | 34 | 2 | 6 | 11 | 12 | 29 | 4 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
8 | ||
2 | Donica Maria |
13-08-1959 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 04-05-2020 | 31-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 20.80009.5107.17 |
||||
3 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
2 | ||
4 | Duca Gheorghe |
29-02-1952 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
4 |
30 | |
5 | Sava Eugen |
04-08-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
|||
6 | Eremia Anatol |
03-07-1931 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
|||
7 | Iavorschi Constantin |
15-03-1951 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LETGU | IFtz | 20.80009.8007.23 |
2 |
6 | |
8 | Sofroni Dumitru |
05-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
2 | ||
9 | Gavriliţă Lidia |
26-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFE | IFGPP | 20.80009.5107.27 |
2 |
3 | |
10 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LMEEPM | IFA | instituțional | 10 | |||
11 | Nica Iurie |
11-11-1951 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LTM | IIEN | 20.80009.5007.11 |
|||
12 | Şontea Victor |
23-06-1951 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNIB | UTM | 20.80009.8007.26 |
3 |
8 | |
13 | Şerban Dormidont |
22-02-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 | ||
14 | Bouroş Paulina |
21-02-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.28 20.80009.5007.15 |
9 10 |
14 | |
15 | Baca Svetlana |
07-04-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
9 |
11 | |
16 | Şit Mikhail |
03-09-1946 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
1 |
1 | |
17 | Ghidirim Gheorghe |
20-03-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
1 |
12 | |
18 | Tighineanu Ion |
22-03-1955 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | fără remunerare/cumul | 03-01-2020 | 30-09-2023 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.20 |
1 |
19 | |
19 | Lozan Raisa |
10-07-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 1 | cumul/titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LCBN | IC | 20.80009.5007.04 |
5 | ||
20 | Naval Elvira |
09-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
3 |