Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2661 | 1 | 234 | 489 | 466 | 359 | 599 | 372 | 225 |
2 | din care femei | 1364 | 136 | 279 | 279 | 187 | 206 | 188 | 60 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2083 | 1 | 169 | 372 | 365 | 302 | 542 | 321 | 210 |
4 | din care femei | 1069 | 99 | 221 | 222 | 168 | 189 | 170 | 56 | |
5 | Cumulanzi externi | 754 | 84 | 156 | 131 | 85 | 101 | 76 | 30 | |
6 | din care femei | 366 | 44 | 77 | 75 | 29 | 27 | 27 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2630 | 1 | 233 | 488 | 462 | 356 | 579 | 367 | 211 |
8 | din care femei | 1357 | 136 | 279 | 277 | 186 | 203 | 187 | 58 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 321 | 10 | 43 | 73 | 185 | 92 | 87 | ||
10 | din care femei | 97 | 5 | 17 | 33 | 39 | 34 | 14 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1189 | 49 | 220 | 319 | 224 | 266 | 192 | 81 | |
12 | din care femei | 630 | 33 | 119 | 189 | 122 | 98 | 103 | 26 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 401 | 1 | 24 | 75 | 110 | 190 | 120 | 66 | |
14 | din care femei | 197 | 1 | 14 | 45 | 64 | 73 | 64 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 415 | 2 | 35 | 125 | 100 | 98 | 90 | 18 | |
16 | din care femei | 207 | 2 | 18 | 71 | 46 | 37 | 43 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 143 | 2 | 11 | 26 | 96 | 37 | 49 | ||
20 | din care femei | 34 | 1 | 4 | 10 | 17 | 11 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 467 | 107 | 148 | 65 | 33 | 18 | 16 | 7 | |
22 | din care femei | 248 | 58 | 83 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 120 | 4 | 15 | 26 | 70 | 37 | 29 | ||
24 | din care femei | 38 | 2 | 7 | 12 | 14 | 25 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
102 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
103 | Todiraş Vasile |
26-04-1950 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMS | IMB | 20.80009.7007.03 |
3 |
3 | ||
104 | Covaliova Olga |
15-09-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
3 | ||
105 | Covaliova Olga |
15-09-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.0807.18 |
3 | ||
106 | Chirtoagă Ion |
10-02-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
4 | ||
107 | Chirtoagă Ion |
10-02-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 03-01-2023 | 30-06-2023 | CCF "E. Coşeriu" | USM | 20.80009.0807.19 |
1 |
4 | |
108 | Eţco Ludmila |
20-06-1945 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘO | IMC | 20.80009.8007.21 |
|||
109 | Bulimaga Valentina |
22-09-1948 | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IMB | 20.80009.5007.28 |
1 |
3 | ||
110 | Lungu Vasile |
07-08-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 |
2 | |
111 | Arhip Olga |
18-02-1944 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
1 | ||
112 | Naval Elvira |
09-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
3 | ||
113 | Procopişin Larisa |
17-05-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 | ||
114 | Ţurcanu Andrei |
01-09-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||
115 | Spînu Constantin |
21-07-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
6 | ||
116 | Granaci Vera |
08-12-1957 | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LTCEB | ISPZMV | 20.80009.5107.20 |
2 |
3 | ||
117 | Boubătrîn Ivan |
20-01-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
|||
118 | Calaşean Iurie |
20-11-1938 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LVCFPPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
|||
119 | Griţcan Sava |
08-10-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 30-06-2023 | LBFPP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
7 |
7 | |
120 | Griţcan Sava |
08-10-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2023 | 31-12-2023 | LBFPP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
7 |
7 |