Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3843 | 7 | 287 | 603 | 575 | 536 | 992 | 605 | 358 |
2 | din care femei | 2016 | 5 | 165 | 348 | 351 | 293 | 422 | 352 | 116 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3161 | 5 | 208 | 460 | 476 | 451 | 909 | 535 | 332 |
4 | din care femei | 1690 | 3 | 127 | 278 | 297 | 262 | 398 | 327 | 109 |
5 | Cumulanzi externi | 866 | 2 | 94 | 184 | 125 | 117 | 130 | 102 | 43 |
6 | din care femei | 412 | 2 | 46 | 90 | 71 | 46 | 37 | 41 | 11 |
7 | inclusiv cercetători | 2867 | 4 | 258 | 530 | 477 | 372 | 694 | 406 | 275 |
8 | din care femei | 1484 | 3 | 151 | 303 | 289 | 199 | 250 | 211 | 81 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 359 | 9 | 45 | 80 | 216 | 96 | 115 | ||
10 | din care femei | 107 | 4 | 18 | 36 | 45 | 38 | 18 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1286 | 49 | 224 | 340 | 235 | 323 | 216 | 113 | |
12 | din care femei | 678 | 34 | 125 | 202 | 130 | 119 | 117 | 36 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 444 | 1 | 22 | 82 | 117 | 221 | 133 | 81 | |
14 | din care femei | 213 | 1 | 12 | 50 | 68 | 82 | 69 | 24 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 408 | 3 | 30 | 121 | 96 | 108 | 92 | 23 | |
16 | din care femei | 193 | 3 | 16 | 66 | 42 | 39 | 42 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 48 | 2 | 5 | 41 | 8 | 26 | |||
18 | din care femei | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 158 | 1 | 13 | 30 | 103 | 38 | 58 | ||
20 | din care femei | 38 | 5 | 13 | 17 | 14 | 7 | |||
21 | Doctoranzi | 515 | 122 | 172 | 68 | 38 | 19 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 272 | 64 | 99 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 125 | 4 | 15 | 28 | 72 | 38 | 31 | ||
24 | din care femei | 40 | 2 | 8 | 12 | 14 | 37 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Şaptefraţi Lilian |
22-06-1969 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMorf | USMF | 20.80009.8007.17 |
4 | ||
22 | Vişnevschi Anatolie |
27-08-1969 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2022 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 |
4 | ||
23 | Sacară Victoria |
09-12-1967 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘGMU | IMC | 20.80009.8007.22 |
31 | ||
24 | Sacară Victoria |
09-12-1967 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LȘGMU | IMC | 20.80009.8007.22 |
31 | ||
25 | Sacară Victoria |
09-12-1967 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 01-01-2021 | 10-09-2021 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 |
1 |
31 | |
26 | Kulciţki Veaceslav |
07-09-1969 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCCNBA | IC | instituțional | 21 | ||
27 | Kulciţki Veaceslav |
07-09-1969 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2021 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
12 |
21 | |
28 | Sturza Rodica |
06-01-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 |
20 |
38 | |
29 | Sturza Rodica |
06-01-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5007.27 |
3 |
38 | |
30 | Peşteanu Ananie |
15-07-1962 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
7 | |||
31 | Manziuc Valerii |
05-05-1960 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
2 | ||
32 | Enciu Nicolae |
15-03-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | CȘEP | BSC | instituțional | 3 | |||
33 | Enciu Nicolae |
15-03-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | A | II | instituțional | 3 | ||
34 | Povar Igor |
06-06-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LMFCCA | IC | instituțional | 7 | ||
35 | Povar Igor |
06-06-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMFCCA | IC | 20.80009.7007.20 |
6 |
7 | |
36 | Minciună Vitalie |
25-08-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-01-2021 | 31-08-2021 | LCDSI | IDSI | instituțional | |||
37 | Malcoci Vitalie |
06-01-1963 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
1 |
7 | |
38 | Malcoci Vitalie |
06-01-1963 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Șef secție - E6010 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | CSA | IPC | instituțional | 7 | ||
39 | Curocichin Ghenadie |
02-01-1964 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-03-2020 | 31-12-2023 | LGen | USMF | 20.80009.8007.26 |
2 |
2 | |
40 | Şikimaka Olga |
19-11-1965 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | LPMM | IFA | instituțional | 4 |