Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 536 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 476 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 388 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Prohin Margareta |
29-06-1949 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMACPEȘ | USM | instituțional | ||||||
82 | Blaja Piotr | 29-06-1937 | Laborant superior - E6038 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | LCŞ FSD | USM | instituțional | ||||||
83 | Furdui Teodor |
09-05-1935 | Doctor Habilitat | Consultant științific - E6014 | 0.25 | cumul intern | 27-07-2022 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
||||
84 | Gheorghiu Zinaida |
24-02-1947 | Laborant - E6040 | 0.5 | titular | 07-04-2020 | LFSASG | IFS | instituțional | ||||||
85 | Jucovschi Constantin |
13-08-1946 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | 01-12-2023 | LȘCI | Icard | 20.80009.8007.10 |
|||||
86 | Aruşanov Ernest |
04-02-1941 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
2 | ||
87 | Şerban Dormidont |
22-02-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 | ||
88 | Abaşkin Vladimir |
03-02-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
2 |
7 | |
89 | Damaschin Ion |
08-12-1942 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
|||||
90 | Simaşchevici Alexei |
27-06-1929 | Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
|||||
91 | Miron Nadejda |
04-02-1946 | Economist principal - H6037 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
92 | Miron Nadejda |
04-02-1946 | Specialist superior - H6056 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SRITT | IZ | instituțional | ||||||
93 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 22-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
5 | ||
94 | Sineavschii Elerlanj |
01-07-1938 | Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 21-09-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
|||||
95 | Sergheev Serghei |
05-01-1949 | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
1 | ||||
96 | Verlan Victor |
24-10-1942 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
1 |
2 | ||
97 | Costriucova Natalia |
26-06-1946 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 | ||||
98 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-08-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |
10 | |
99 | Grabco Daria |
14-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPMM | IFA | 20.80009.5007.18 |
1 |
5 | |
100 | Mihailov Valentin |
05-04-1942 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |