Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 542 | 492 | 834 | 536 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 436 | 416 | 770 | 476 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 468 | 369 | 621 | 388 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 331 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | Şpacova Tamara | 11-03-1940 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||||
1762 | Mamaliga Galina | 10-06-1962 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||||
1763 | Toma Varvara |
20-06-1952 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LA | IPAPS | instituțional | ||||||
1764 | Gudima Natalia | 09-03-1973 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | CCIDSC | UTM | instituțional | ||||||
1765 | Palamarciuc Nicolae | 18-08-1950 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LA | IPAPS | instituțional | ||||||
1766 | Untilă Lucia |
27-10-1962 | Inginer - H6064 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CETPP ”Precesia” | UTM | instituțional | ||||||
1767 | Cristea Ludmila | 12-09-1961 | Inginer principal - H6031 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | CU ”Energy Plus” | UTM | instituțional | ||||||
1768 | Trifan Nicolae |
06-06-1977 | Doctor | conf.univ. |
Inginer principal - H6031 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | CU ”Energy Plus” | UTM | instituțional | ||||
1769 | Ceban Tamara |
24-11-1955 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2022 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
1770 | Dobrovolschi Grigori |
12-01-1943 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2021 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
1771 | Rozloga Iurii |
11-08-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.75 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LTIPA | IPAPS | instituțional | |||
1772 | Cazac Tamara |
06-10-1958 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LA | IPAPS | instituțional | ||||||
1773 | Mamaliga Galina | 10-06-1962 | Bibliotecar - F6056 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SCBA | IPAPS | instituțional | ||||||
1774 | Rotari Eduard |
25-09-1973 | Șef garaj - H6059 | 1 | titular | 01-01-2021 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
1775 | Procop Ghenadii | 28-09-1962 | Șef sector - E6012 | 1 | titular | 01-01-2020 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
1776 | Procop Elena | 29-06-1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
1777 | Postolati Galina |
02-12-1957 | Laborant - E6040 | 0.125 | cumul | 03-01-2022 | LGastro | USMF | instituțional | 4 | |||||
1778 | Diaciuc Gheorghi | 25-03-1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
1779 | Mincovschi Ivan | 26-07-1964 | Șef sector - E6012 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SEC | IPAPS | instituțional | ||||||
1780 | Cîşlari Andrei | 21-04-1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional |