Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 248 | 552 | 542 | 492 | 834 | 536 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 142 | 316 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 180 | 426 | 436 | 416 | 770 | 476 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 104 | 256 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 235 | 495 | 468 | 369 | 621 | 388 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 137 | 283 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 331 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | Foiu Oleg | 21-01-1968 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
822 | Cernei Lora | 20-11-1951 | Administrator principal - H6109 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
823 | Şova Feodor | 29-06-1960 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
824 | Şova Feodor | 29-06-1960 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
825 | Efros Xenofont | 12-12-1964 | Energetician-șef - H6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
826 | Iachim Eugenia | 14-10-1961 | Operator - H6167 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
827 | Mardari Veaceslav |
17-12-1965 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
828 | Mardari Veaceslav |
17-12-1965 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
829 | Munteanu Ion |
06-07-1959 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
830 | Buzu Zinaida | 13-03-1970 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
831 | Parfeni Ana | 04-08-1954 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
832 | Balan Savelie | 07-05-1959 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
833 | Roşca Vasile |
30-09-1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
834 | Potoroaca Natalia | 03-03-1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 08-11-2021 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
835 | Potoroaca Natalia | 03-03-1983 | Specialist superior - E6030 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SRITT | IZ | instituțional | ||||||
836 | Manolache Constantin |
01-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director - E6004 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | 4 | |||
837 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | ||||
838 | Vârţanu Ion |
25-04-1949 | Șef centru - E6023 | 1 | titular | 02-01-2020 | CCE | BSC | instituțional | ||||||
839 | Atamanciuc Liubovi | 18-03-1952 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
840 | Vesti-Gunevoi Anna |
01-11-1988 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 02-01-2020 | Nu sunt date | BSC | instituțional |