Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 248 | 552 | 542 | 492 | 834 | 536 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 142 | 316 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 180 | 426 | 436 | 416 | 770 | 476 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 104 | 256 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 235 | 495 | 468 | 369 | 621 | 388 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 137 | 283 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 331 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Guzun Tamara |
09-03-1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
802 | Josan Irina | 04-11-1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
803 | Ojoga Aliona | 23-04-1976 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
804 | Boaghe Ana | 25-12-1954 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2021 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
805 | Boian Vera | 20-07-1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
806 | Dabija Ioana | 20-01-1964 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
807 | Roman Olga |
11-11-1965 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
808 | Cenuşa Rodica | 11-06-1981 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
809 | Cojocari Ludmila |
23-08-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
810 | Boaghe Maria | 23-03-1960 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
811 | Malai Ludmila |
28-09-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
812 | Verega Tatiana | 26-07-1978 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
813 | Soltan Vera | 14-09-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
814 | Vereşceac Parascovia | 23-05-1959 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2022 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
815 | Şova Vera | 18-03-1962 | Secretar - H6140 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
816 | Şova Vera | 18-03-1962 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2021 | SPJS | Porumbeni | instituțional | ||||||
817 | Mistreţ Andrei | 10-12-1960 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
818 | Mistreţ Andrei | 10-12-1960 | Specialist - E6031 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
819 | Guzun Vladimir | 05-11-1966 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
820 | Guzun Vladimir | 05-11-1966 | Specialist - E6031 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional |