Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 537 | 283 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 311 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 477 | 266 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 288 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 389 | 228 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 200 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | Munteanu Ion |
06-07-1959 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
562 | Buzu Zinaida | 13-03-1970 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
563 | Parfeni Ana | 04-08-1954 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
564 | Balan Savelie | 07-05-1959 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
565 | Roşca Vasile |
30-09-1949 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
566 | Potoroaca Natalia | 03-03-1983 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 08-11-2021 | SFC | IZ | instituțional | ||||||
567 | Garbuz Ana-Maria | 07-07-2000 | Specialist superior - E6030 | 1 | titular | 01-01-2021 | SPJCPM | IZ | instituțional | ||||||
568 | Manolache Constantin |
01-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director - E6004 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | 4 | |||
569 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | ||||
570 | Donțu Fiodor | 00-00-1955 | Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. - E6019 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | ||||||
571 | Vârţanu Ion |
25-04-1949 | Șef centru - E6023 | 1 | titular | 02-01-2020 | CCE | BSC | instituțional | ||||||
572 | Atamanciuc Liubovi | 18-03-1952 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
573 | Vesti-Gunevoi Anna |
01-11-1988 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 02-01-2020 | Nu sunt date | BSC | instituțional | ||||||
574 | Tabuncic Dumitru | 01-06-1973 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
575 | Agrici Constantin | 08-08-1982 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | BSC | instituțional | ||||||
576 | Dubinscaia Evghenia | 24-03-1960 | Curățător teritoriu - H6185 | 1 | titular | 01-10-2021 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
577 | Moldovan Svetlana | 06-03-1958 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
578 | Ursu Ion | 25-01-1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
579 | Kusturov Vladimir |
16-04-1950 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
3 |
12 | |
580 | Suman Ala |
12-08-1977 | Doctor | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
7 |