Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 248 | 552 | 542 | 492 | 834 | 536 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 142 | 316 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 180 | 426 | 436 | 416 | 770 | 476 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 104 | 256 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 235 | 495 | 468 | 369 | 621 | 388 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 137 | 283 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 331 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2961 | Bucșan Grigore | 00-00-1959 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
2962 | Guida Tatiana | 00-00-1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
2963 | Sidun Stanislav | 00-00-1982 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
2964 | Popescu Zaharia | 00-00-1962 | Electrician - H6158 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
2965 | Elenin Serghei | 00-00-1967 | Mecanic - H6152 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
2966 | Procop Maria | 00-00-1970 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
2967 | Procop Vladimir | 00-00-1991 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2022 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
2968 | Procop Vasile | 00-00-1961 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
2969 | Buzulan Viorel | 00-00-1979 | Șef sector - E6012 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SEC | IPAPS | instituțional | ||||||
2970 | Roșu Eugeniu | 00-00-1977 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 01-01-2022 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
2971 | Guida Tatiana | 00-00-1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2022 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
2972 | Cojocaru Mihail |
00-00-1993 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-12-2021 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
2973 | Vrabie Liudmila | 17-04-1951 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2022 | LAS | IPAPS | |||||||
2974 | Danilov Andrei |
14-06-1996 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-04-2021 | 31-12-2023 | LAS | IPAPS | 20.80009.7007.17 |
|||||
2975 | Bețu Marian |
00-00-1966 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 06-10-2021 | 31-12-2023 | LTIPA | IPAPS | 20.80009.7007.17 |
|||||
2976 | Liva Olga | 21-07-1957 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
2977 | Coromîslicenco Tatiana |
03-06-1970 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | 2 | |||||
2978 | Trifaila Denis | 19-09-1982 | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
2979 | Mîrzac Iulia | 00-00-1967 | Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
2980 | Andrieş Adelaida | 00-00-1954 | Inginer cat.I - H6064 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |