Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 402 | 237 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 397 | 237 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 270 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 52 | 73 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 34 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 35 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | Peatîghina Tamara | 17-05-1951 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
1042 | Scutelnic Elena |
04-03-1954 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
1043 | Leporda Nicolae |
24-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||
1044 | Homiacova Tatiana | 11-10-1957 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
1045 | Timoşinina Marina | 01-08-1965 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
1046 | Holban Ion |
05-01-1946 | Doctor | Redactor - H6104 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | |||||
1047 | Stoica Lucia | 04-05-1953 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
1048 | Piatîghin Serghei |
13-07-1959 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
1049 | Gamaniuc Ala | 23-01-1962 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
1050 | Mustea Serghei |
16-10-1965 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2022 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
1051 | Leapin Valentin | 28-12-1949 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1052 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1053 | Omelcenco Gheorghii | 22-04-1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1054 | Butenco Iurie |
07-09-1956 | Operator - H6167 | 1 | titular | 01-01-2021 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1055 | Rotari Alexandru |
08-09-1938 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
|||
1056 | Bulat Lidia |
24-09-1945 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
1057 | Comarova Galina |
19-12-1948 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
4 |
5 | |
1058 | Cuzeac Vadim |
02-01-1979 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
1059 | Secrieru Ivan |
06-10-1961 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
1060 | Martea Mircea |
19-05-1950 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |