Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 402 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 397 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 270 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 34 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | Crucirescu Diana |
22-08-1979 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | LVCPAlim | ISPHTA | instituțional | 2 | |||||
882 | Braziţcaia Nina |
25-10-1957 | Agronom - H6175 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LIPVV | ISPHTA | instituțional | ||||||
883 | Tcaci Valentina |
30-09-1955 | Inginer superior - H6047 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | GPPP | ISPHTA | instituțional | ||||||
884 | Cojocaru Adriana | 02-12-1972 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | LVCPAlim | ISPHTA | instituțional | ||||||
885 | Puşcaş Victor | 16-06-1964 | Grafician - H6150 | 1 | titular | 04-01-2021 | STTERIM | ISPHTA | instituțional | ||||||
886 | Clipa Nina | 10-01-1956 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 03-01-2022 | STTERIM | ISPHTA | instituțional | ||||||
887 | Ivanov Ala |
10-12-1966 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 03-01-2020 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
888 | Creţu Aculina | 27-08-1954 | Contabil principal - H6036 | 1 | titular | 04-01-2021 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
889 | Gribcenco Galina | 01-12-1957 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 03-01-2022 | SFC | ISPHTA | instituțional | ||||||
890 | Lungu Nina |
07-10-1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
891 | Potîng Sergiu | 19-07-1971 | Operator - H6167 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
892 | Puşca Semion | 14-02-1949 | Operator - H6167 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
893 | Andronic Larisa |
17-03-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 11 | |||
894 | Todiraş Vladimir |
23-04-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 6 | |||
895 | Smerea Svetlana |
01-12-1968 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 3 | |||
896 | Cotenco Eugenia |
13-10-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 2 | |||
897 | Sîromeatnicov Iulia |
25-04-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGPRP | IFGPP | instituțional | 2 | |||
898 | Balmuş Zinaida |
29-11-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LPAM | IFGPP | instituțional | 8 | |||
899 | Tumanova Lidia |
03-01-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LGM | IFGPP | instituțional | 1 | |||
900 | Ganea Anatolie |
14-07-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LRGV | IFGPP | instituțional | 6 |