Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 116 | 3 | 5 | 6 | 14 | 38 | 21 | 12 | |
2 | din care femei | 51 | 2 | 4 | 5 | 25 | 14 | 9 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 116 | 3 | 5 | 6 | 14 | 38 | 21 | 12 | |
4 | din care femei | 51 | 2 | 4 | 5 | 25 | 14 | 9 | ||
5 | Cumulanzi externi | 2 | ||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 6 | |
8 | din care femei | 15 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | |||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
14 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 5 | 3 | 1 | ||||||
22 | din care femei | 1 | ||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2021 | A | Selecția | instituțional | 5 | |||
2 | Vozian Valeriu |
10-03-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 01-01-2020 | A | Selecția | instituțional | ||||
3 | Antoci Liudmila |
15-06-1964 | Tehnician - H6119 | 2 | titular/titular | 01-01-2020 | SPJC | Selecția | instituțional | 5 | |||||
4 | Bugaciuc Mihail |
15-12-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | ||||
5 | Ţopa Lilia |
27-03-1954 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | 2 | |||||
6 | Dulepa Lidia |
14-08-1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2022 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
7 | Taran Mihail |
08-09-1954 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | GACP | Selecția | instituțional | |||||
8 | Gîscă Valentina | 29-04-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
9 | Postolachi Nina |
25-10-1958 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GFS | Selecția | instituțional | ||||||
10 | Golovatic Zinaida |
06-04-1955 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GFS | Selecția | instituțional | ||||||
11 | Stadnic Ludmila | 18-10-1969 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
12 | Ţurcan Iulia | 29-12-1955 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | ||||||
13 | Cvasivca Tatiana | 18-02-1970 | Contabil - H6066 | 1 | titular | 01-01-2020 | SFC | Selecția | instituțional | ||||||
14 | Afanas Maria | 23-09-1953 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | ||||||
15 | Blîndu Maria | 18-03-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCL | Selecția | instituțional | ||||||
16 | Scripniciuc Nadejda | 14-10-1955 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCL | Selecția | instituțional | ||||||
17 | Gaşpar Irina | 09-12-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
18 | Cuzeac Vadim |
02-01-1979 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
19 | Curchin Valerian | 19-06-1962 | Specialist - H6057 | 1 | titular | 01-01-2020 | SPJC | Selecția | instituțional | ||||||
20 | Balan Liubovi |
04-06-1957 | Operator date - H6142 | 1 | titular | 01-01-2021 | BT | Selecția | instituțional | 1 |