Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 401 | 234 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 251 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 396 | 234 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 250 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 270 | 182 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 152 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 18 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 133 | 75 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 77 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 105 | 64 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 52 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Suşchevici Constantin |
14-06-1943 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
2 | ||
102 | Chetruş Petru |
21-01-1944 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
|||
103 | Boris Iulia |
31-12-1978 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
1 | |||
104 | Şapoval Oleg |
17-04-1963 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
||||
105 | Belenciuc Alexandr |
08-08-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
||||
106 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
8 | ||
107 | Colibaba Gleb |
03-07-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
1 | ||
108 | Cojocaru Ludmila D. |
03-03-1970 | Doctor | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SMACPEȘ | USM | instituțional | 2 | |||
109 | Chiriţa Arcadii |
00-00-1964 | Doctor | Șef laborator - E6034 | 1 | titular | 02-01-2020 | LCŞ FSD | USM | instituțional | 5 | ||||
110 | Bulat Dumitru |
31-03-1981 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIA | IZ | instituțional | 9 | |||
111 | Gherasim Elena |
02-04-1988 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LPH | IZ | instituțional | 5 | ||||
112 | Prisac Lidia |
08-05-1978 | Doctor | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SARPD | BSC | instituțional | 12 | ||||
113 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | LCHPB | USMF | instituțional | 27 | |||
114 | Filippova Irina |
23-03-1955 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2021 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||||
115 | Lupu Elena |
31-01-1966 | Doctor | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCP | BRTS | instituțional | |||||
116 | Bărbuţă Ion |
23-07-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
117 | Cosmescu Alexandru |
30-07-1985 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
2 | |||
118 | Vulpe Ana |
18-11-1954 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
3 |
5 | |
119 | Savin-Zgardan Angela |
16-01-1959 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 |