Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Doctori Habilitați (pensioneri): 123.08 unități / 149 persoane unice / 159 înregistrări / 13 funcții
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korotcenkov Ghenadie |
03-01-1949 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
25 | |||
2 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
2 | ||
3 | Duca Gheorghe |
29-02-1952 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 |
4 |
30 | |
4 | Eremia Anatol |
03-07-1931 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
|||
5 | Popovici Mihail |
29-10-1942 | Doctor Habilitat | Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 0.33 | titular | 03-01-2023 | A | Icard | instituțional | 5 | ||||
6 | Iavorschi Constantin |
15-03-1951 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LETGU | IFtz | 20.80009.8007.23 |
2 |
6 | |
7 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-08-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |
10 | |
8 | Aruşanov Ernest |
04-02-1941 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
2 | ||
9 | Şerban Dormidont |
22-02-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 | ||
10 | Bologa Mircea |
31-05-1935 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
3 |
10 | ||
11 | Rudic Valeriu |
18-02-1947 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LF | IMB | 20.80009.5007.05 |
1 |
3 | |
12 | Frunze Nina |
26-08-1955 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNMN | IMB | 20.80009.5107.08 |
3 |
3 | |
13 | Ţiuleanu Dumitru |
07-11-1947 | Doctor Habilitat | Șef subdiviziune de cercetare - E6009 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | CIMAN | UTM | instituțional | 2 | ||||
14 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 22-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
5 | ||
15 | Andronic Larisa |
17-03-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 03-01-2022 | A | IFGPP | instituțional | 11 | |||
16 | Bajura Tudor |
12-04-1948 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
2 |
3 | |
17 | Matei Constantin |
04-04-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 | ||
18 | Nedeoglo Dumitru |
01-11-1942 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
3 |
4 | ||
19 | Nikolaeva Albina |
18-05-1941 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
20 | Gulea Aurelian |
28-05-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
12 |
28 |