Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 276 | 262 | 311 | 675 | 403 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 178 | 170 | 194 | 295 | 253 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 274 | 257 | 304 | 671 | 398 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 178 | 167 | 192 | 294 | 252 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 234 | 202 | 211 | 475 | 271 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 148 | 126 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 100 | 143 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 59 | 92 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 16 | 53 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 8 | 34 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Cernăuţeanu Victor |
22-03-1950 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 01-01-2020 | LCDSI | IDSI | instituțional | |||||
662 | Rusnac Ludmila | 23-09-1955 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 01-08-2020 | LTIC | IDSI | instituțional | ||||||
663 | Cemberji Galina | 19-10-1949 | Inginer cat.II - H6064 | 0.75 | titular | 01-10-2020 | LTIC | IDSI | instituțional | ||||||
664 | Stefanet Petru |
18-06-1954 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 19-04-2023 | 19-07-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
|||||
665 | Lungu Alla | 18-03-1953 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
666 | Siutkin Sveotoslav |
20-06-1951 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular/titular | 02-01-2020 | 30-04-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
|||||
667 | Tcaci Valentina |
30-09-1955 | Inginer superior - H6047 | 0.75 | titular | 04-01-2021 | GPPP | ISPHTA | instituțional | ||||||
668 | Rudoi Marina |
01-01-0000 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCC | Selecția | instituțional | 1 | |||||
669 | Vătăman Ion |
11-01-1954 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 04-01-2021 | LIPVV | ISPHTA | instituțional | ||||||
670 | Salahieva Nadejda | 20-09-1952 | Laborant - E6040 | 0.33 | titular | 03-01-2022 | LII | USMF | instituțional | ||||||
671 | Proca Ludmila | 07-07-1957 | Specialist superior - H6056 | 1 | titular | 01-01-2020 | SDIG | IFA | instituțional | ||||||
672 | Voscilo Galina | 29-06-1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
673 | Hlistun Tamara | 10-05-1953 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
674 | Ursu Ion | 25-01-1952 | Șofer (conducător auto) - H6174 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
675 | Moldovan Svetlana | 06-03-1958 | Tehnician superior - H6112 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | ||||||
676 | Olșanscaia Melania | 18-01-1942 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LGen | USMF | 20.80009.8007.26 |