Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 536 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 476 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 388 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | Polihovici Lidia |
08-07-1952 | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LBFPP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
2 |
2 | |||
1062 | Sîtnic Feodora |
24-09-1961 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 17-08-2020 | 31-12-2023 | LMS | IMB | 20.80009.7007.03 |
|||||
1063 | Siroteanu Leonid | 31-05-1955 | Inginer superior - H6047 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1064 | Babin Ion | 28-03-1943 | Tehnician - H6119 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1065 | Gherţescu Sofia | 28-05-1951 | Bibliotecar - F6056 | 1 | titular | 03-01-2020 | SCAJRU | ISPHTA | instituțional | ||||||
1066 | Ciochina Nina | 23-07-1953 | Arhivar - H6146 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | SCAJRU | ISPHTA | instituțional | ||||||
1067 | Puşca Semion | 14-02-1949 | Lăcătuș-instalator - H6156 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1068 | Puşca Semion | 14-02-1949 | Operator - H6167 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1069 | Leu Larisa | 23-11-1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1070 | Cosnicean Maria | 08-11-1949 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1071 | Haruţa Ion | 15-02-1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1072 | Lungu Nina |
07-10-1957 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1073 | Lungu Nina |
07-10-1957 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1074 | Pascal Tudor | 23-04-1953 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1075 | Griţco Valentin | 09-07-1946 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1076 | Zorilo Valentin | 25-02-1948 | Grădinar - H6177 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
1077 | Cojoharenco Valeriu |
25-05-1958 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
5 |
5 | |||
1078 | Ciutac Vera | 07-10-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
1079 | Adamciuc Arcadii |
29-04-1961 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
3 |
3 | |||
1080 | Boian Vera | 20-07-1957 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional |