Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 536 | 282 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 309 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 476 | 265 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 286 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 389 | 227 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 199 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 36 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 200 | 88 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 106 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 127 | 69 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Tiron Ştefan |
01-11-1941 | Redactor - H6104 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
1802 | Ţaralunga Irina | 29-07-1967 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
1803 | Stoica Lucia | 04-05-1953 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
1804 | Belinschi Angela | 25-09-1971 | Jurist - H6028 | 0.5 | cumul | 01-01-2021 | SPCPM | IIEN | instituțional | ||||||
1805 | Piatîghin Serghei |
13-07-1959 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
1806 | Gamaniuc Ala | 23-01-1962 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
1807 | Mustea Serghei |
16-10-1965 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 01-01-2022 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
1808 | Leapin Valentin | 28-12-1949 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1809 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1810 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.25 | cumul intern | 01-01-2022 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1811 | Omelcenco Gheorghii | 22-04-1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1812 | Butenco Iurie |
07-09-1956 | Operator - H6167 | 1 | titular | 01-01-2021 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
1813 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
2 |
5 | |
1814 | Rotari Alexandru |
08-09-1938 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
|||
1815 | Bulat Lidia |
24-09-1945 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
1816 | Comarova Galina |
19-12-1948 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
4 |
5 | |
1817 | Rotari Eugen |
27-10-1969 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 01-03-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
3 |
5 | |
1818 | Cuzeac Vadim |
02-01-1979 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
|||||
1819 | Borozan Pantelimon |
09-08-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |
6 | ||
1820 | Bruma Serghei |
18-04-1967 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.21 |