Listă angajați
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 543 | 491 | 834 | 536 | 286 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 437 | 415 | 770 | 476 | 269 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 469 | 368 | 621 | 388 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 331 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2481 | Lungu Ion |
15-02-1992 | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | cumul | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
2482 | Goraş-Postică Viorica |
10-11-1965 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
1 |
7 | |
2483 | Buzilă Varvara |
19-11-1955 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
1 | ||
2484 | Peatîghina Tamara | 17-05-1951 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
2485 | Grădinaru Natalia |
31-12-1979 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
10 | |||
2486 | Scutelnic Elena |
04-03-1954 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
2487 | Tabunșcic Olga |
18-08-1962 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
5 |
6 | |
2488 | Suhodol (Motruc) Natalia |
07-11-1971 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
4 |
8 | ||
2489 | Leporda Nicolae |
24-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 01-01-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||
2490 | Para Gheorghe |
13-02-1970 | Doctor | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | 2 | ||||
2491 | Homiacova Tatiana | 11-10-1957 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
2492 | Bujor Oleg |
10-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Specialist - H6057 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||
2493 | Timoşinina Marina | 01-08-1965 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 01-01-2022 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
2494 | Zamşa Iurie | 13-06-1961 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
2495 | Holban Ion |
05-01-1946 | Doctor | Redactor - H6104 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | |||||
2496 | Tiron Ştefan |
01-11-1941 | Redactor - H6104 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
2497 | Ţaralunga Irina | 29-07-1967 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
2498 | Stoica Lucia | 04-05-1953 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
2499 | Stratulat Cristina | 03-09-1986 | Specialist - H6057 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPCPM | IIEN | instituțional | ||||||
2500 | Belinschi Angela | 25-09-1971 | Jurist - H6028 | 0.5 | cumul | 01-01-2021 | SPCPM | IIEN | instituțional |