Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 122 | 276 | 263 | 310 | 676 | 402 | 236 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 68 | 178 | 171 | 193 | 296 | 252 | 75 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 121 | 274 | 258 | 303 | 672 | 397 | 236 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 67 | 178 | 168 | 191 | 295 | 251 | 75 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 116 | 234 | 203 | 211 | 475 | 270 | 184 |
8 | din care femei | 712 | 64 | 148 | 127 | 125 | 177 | 153 | 52 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 3 | 14 | 30 | 134 | 52 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 6 | 18 | 23 | 19 | 11 | |||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 27 | 100 | 144 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 16 | 59 | 93 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 15 | 54 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 7 | 35 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 1 | 21 | 20 | 40 | 34 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 1 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 11 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 22 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Zlotea Alexandr |
14-05-1989 | Cercetător științific - E6022 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | LENA | IEG | instituțional | ||||||
502 | Rusnac Liliana |
04-09-1970 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
1 | ||
503 | Casian Igor |
10-05-1966 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
2 |
4 | |
504 | Casian Ana |
08-05-1964 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
2 |
4 | |
505 | Mazur Ecaterina |
03-04-1986 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
4 |
21 | |||
506 | Ungureanu Alina |
17-05-1974 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
1 | ||||
507 | Nicolai Eugeniu |
12-04-1984 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
|||||
508 | Prodan Galina | 20-03-1961 | Dactilograf - H6141 | 1 | titular | 01-01-2020 | GR | IFR | instituțional | ||||||
509 | Zabun Tatiana |
13-04-1982 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘCCV | IMC | 20.80009.8007.18 |
1 | ||||
510 | Vrabie Lidia |
04-04-1952 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | GR | IFR | instituțional | ||||||
511 | Donica Ala |
02-01-1980 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | GCES | IEG | instituțional | 2 | |||
512 | Gherasi Alexandru |
23-07-1949 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LGE | IEG | instituțional | ||||||
513 | Sterpu Lunita |
25-01-1963 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIERM | IEG | instituțional | 1 | |||||
514 | Urman Parascovia |
15-02-1967 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | ||||||
515 | Caziuc Nadejda | 24-02-1965 | Laborant - E6040 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SEHÎNCEȘTI | IEG | instituțional | ||||||
516 | Purice Violeta | 21-05-1973 | Contabil superior - H6045 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCE | IEG | instituțional | ||||||
517 | Cimpoi Liudmila | 14-04-1953 | Inspector superior - H6049 | 1 | titular | 03-01-2022 | SPI | IEG | instituțional | ||||||
518 | Lavric Mihai | 17-06-1955 | Șef gospodărie - E6043 | 1 | titular | 04-01-2021 | SDG | IEG | instituțional | ||||||
519 | Trifan Ion | 13-02-1945 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDG | IEG | instituțional | ||||||
520 | Krițkaia Liubovi | 28-01-1983 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SPI | IEG | instituțional |