Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Şapoval Oleg |
17-04-1963 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
||||
242 | Belenciuc Alexandr |
08-08-1960 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
||||
243 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
8 | ||
244 | Colibaba Gleb |
03-07-1979 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
1 | ||
245 | Lungu Ion |
15-02-1992 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
|||||
246 | Cojocaru Ludmila D. |
03-03-1970 | Doctor | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SMACPEȘ | USM | instituțional | 2 | |||
247 | Bulat Dumitru |
31-03-1981 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIA | IZ | instituțional | 9 | |||
248 | Roşcov Elena |
25-07-1979 | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 02-01-2020 | LSFM | IZ | instituțional | 1 | |||||
249 | Gherasim Elena |
02-04-1988 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2022 | LPH | IZ | instituțional | 5 | ||||
250 | Popescul Maria |
02-09-1955 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCRV | BSC | instituțional | ||||||
251 | Melnic Liliana |
12-03-1971 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
252 | Boţan-Gaina Elena |
26-06-1959 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
253 | Postarencu Maria |
24-08-1957 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMCȘC | BSC | instituțional | ||||||
254 | Negru Valentina |
27-04-1981 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMCȘC | BSC | instituțional | ||||||
255 | Prisac Lidia |
08-05-1978 | Doctor | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SARPD | BSC | instituțional | 12 | ||||
256 | Lebedinschi Tamara | 02-10-1968 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional | ||||||
257 | Marian Tamara |
01-09-1954 | Bibliotecar principal - F6048 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
258 | Ţurcan Eleonora | 27-12-1955 | Bibliograf principal - F6049 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
259 | Gheleta Ludmila |
17-09-1958 | Bibliograf principal - F6049 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SDPRI | BSC | instituțional | ||||||
260 | Chistol Valentina | 25-08-1958 | Bibliotecar principal - F6048 | 1 | titular | 02-01-2020 | SEOȘC | BSC | instituțional |