Listă titulari
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2039 | 2 | 123 | 277 | 261 | 311 | 675 | 403 | 235 |
2 | din care femei | 1082 | 1 | 69 | 179 | 169 | 194 | 295 | 253 | 74 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2020 | 2 | 122 | 275 | 256 | 304 | 671 | 398 | 235 |
4 | din care femei | 1075 | 1 | 68 | 179 | 166 | 192 | 294 | 252 | 74 |
5 | Cumulanzi externi | 142 | 15 | 28 | 22 | 26 | 38 | 22 | 11 | |
6 | din care femei | 59 | 6 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | |
7 | inclusiv cercetători | 1381 | 1 | 117 | 235 | 201 | 211 | 475 | 271 | 183 |
8 | din care femei | 712 | 65 | 149 | 125 | 125 | 177 | 153 | 51 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 184 | 4 | 13 | 30 | 134 | 53 | 72 | ||
10 | din care femei | 47 | 1 | 5 | 18 | 23 | 19 | 11 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 630 | 28 | 101 | 142 | 120 | 221 | 134 | 76 | |
12 | din care femei | 338 | 17 | 60 | 91 | 74 | 87 | 78 | 25 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 331 | 1 | 17 | 52 | 76 | 185 | 106 | 65 | |
14 | din care femei | 160 | 1 | 9 | 33 | 48 | 69 | 53 | 20 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 89 | 2 | 20 | 20 | 40 | 35 | 8 | ||
16 | din care femei | 45 | 2 | 11 | 11 | 18 | 21 | 3 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 33 | 2 | 31 | 8 | 18 | ||||
18 | din care femei | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 61 | 2 | 4 | 51 | 12 | 34 | |||
20 | din care femei | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
21 | Doctoranzi | 231 | 51 | 81 | 27 | 20 | 17 | 12 | 7 | |
22 | din care femei | 131 | 25 | 53 | 16 | 10 | 7 | 7 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 66 | 1 | 8 | 10 | 47 | 23 | 21 | ||
24 | din care femei | 17 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Aruşanov Ernest |
04-02-1941 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 |
2 | ||
42 | Şerban Dormidont |
22-02-1939 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 26-08-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
1 | ||
43 | Achimova Elena |
10-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMEFF | IFA | 20.80009.5007.03 |
2 |
8 | |
44 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 22-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
5 | ||
45 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-08-2023 | LMEEPM | IFA | 20.80009.5007.18 |
2 |
10 | |
46 | Grabco Daria |
14-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Consultant științific - E6014 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPMM | IFA | 20.80009.5007.18 |
1 |
5 | |
47 | Culiuc Leonid |
11-08-1950 | Doctor Habilitat | Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
3 | |||
48 | Clochişner Sofia |
12-01-1949 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
49 | Ostrovschii Serghei |
07-03-1968 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||
50 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSI | IMI | 20.80009.5007.22 |
2 | ||
51 | Kolesnik Alexander |
10-12-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
1 | ||
52 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
2 | ||
53 | Manolache Constantin |
01-11-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director - E6004 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | BSC | instituțional | 4 | |||
54 | Kusturov Vladimir |
16-04-1950 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
3 |
12 | |
55 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
1 |
27 | |
56 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | 14 | |||
57 | Răileanu Valentin |
19-07-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LCRM | IEG | instituțional | ||||
58 | Spătaru Tatiana |
01-03-1966 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 |
6 | |
59 | Malcoci Ludmila |
19-04-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
1 | ||
60 | Balmuş Victor |
03-10-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |