Listă cercetători
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 247 | 552 | 543 | 492 | 834 | 537 | 287 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 141 | 317 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 179 | 426 | 437 | 416 | 770 | 477 | 270 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 103 | 257 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 234 | 495 | 469 | 369 | 621 | 389 | 230 |
8 | din care femei | 1402 | 136 | 284 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 224 | 332 | 236 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 21 | 82 | 116 | 202 | 127 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 537 | 115 | 176 | 80 | 38 | 20 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 294 | 61 | 102 | 49 | 17 | 8 | 9 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 262 | 1 | 9 | 43 | 66 | 131 | 74 | 53 | |
24 | din care femei | 88 | 1 | 3 | 22 | 29 | 27 | 33 | 8 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2861 | Ţiuleanu Dumitru |
07-11-1947 | Doctor Habilitat | Șef subdiviziune de cercetare - E6009 | 0.5 | titular | 04-01-2021 | CIMAN | UTM | instituțional | 2 | ||||
2862 | Balanuţă Anatol |
18-12-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | COTAPN | UTM | instituțional | 1 | |||
2863 | Secrieru Nicolae |
03-02-1952 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CNTS | UTM | instituțional | 2 | ||||
2864 | Munteanu Viorel |
23-02-1984 | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | CNTS | UTM | instituțional | 3 | |||||
2865 | Chistol Vitalie |
25-04-1961 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 04-01-2021 | LCDLMN | UTM | instituțional | 3 | |||
2866 | Secrieru Vitalie |
11-09-1975 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2022 | LMO | UTM | instituțional | 2 | ||||
2867 | Zalamai Victor |
25-09-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | CNSTM | UTM | instituțional | 8 | |||
2868 | Kurteva Maria |
Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | COTAPN | UTM | instituțional | |||||||
2869 | Marcu Oxana |
00-00-1995 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | COTAPN | UTM | instituțional | ||||||
2870 | Slobodeaniuc Stanislav |
00-00-1996 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | CESCER | UTM | instituțional | 2 | |||||
2871 | Gherman Olga | 08-06-1988 | Inginer superior - H6047 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CESCER | UTM | instituțional | ||||||
2872 | Pojoga Iulia | 29-08-1962 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 03-01-2022 | CESCER | UTM | instituțional | ||||||
2873 | Țurcan Elena |
00-00-1974 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | CU ”Energy Plus” | UTM | instituțional | ||||||
2874 | Semenţul Ana | 00-00-1978 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | DDTT | UTM | instituțional | ||||||
2875 | Caterenciuc Svetlana |
00-00-1972 | Doctor | conf.univ. |
Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | DDTT | UTM | instituțional | 1 | |||
2876 | Chihai Andrei |
09-01-1984 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | DEM | UTM | instituțional | ||||||
2877 | Țurcan Tatiana | 28-06-1981 | Inginer principal - H6031 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | DEM | UTM | instituțional | ||||||
2878 | Begleţ Tatiana | 14-06-1979 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 04-01-2021 | CU ”Energy Plus” | UTM | instituțional | ||||||
2879 | Rotari Ludmila |
00-00-1962 | Inginer principal - H6031 | 1 | titular | 03-01-2022 | CCGIGFTC | UTM | instituțional | ||||||
2880 | Mihailov Valerii |
Inginer superior - H6047 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | LCDLMN | UTM | instituțional |