Institutul de Ecologie şi Geografie
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 76 | 7 | 27 | 11 | 7 | 19 | 7 | 8 | |
2 | din care femei | 39 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 62 | 6 | 24 | 9 | 6 | 15 | 6 | 7 | |
4 | din care femei | 34 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
5 | Cumulanzi externi | 26 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
6 | din care femei | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
7 | inclusiv cercetători | 76 | 7 | 27 | 11 | 7 | 19 | 7 | 8 | |
8 | din care femei | 39 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 5 | 5 | 4 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 35 | 1 | 11 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | |
12 | din care femei | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | ||
14 | din care femei | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
16 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 3 | 2 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||
22 | din care femei | 9 | 2 | 7 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
24 | din care femei | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Ciolacu Tatiana |
00-00-1993 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LGE | IEG | 20.80009.7007.08 |
1 |
8 | |||
62 | Gămureac Ana |
07-05-1980 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
||||
63 | Canţîr (Madan) Angela |
06-09-1987 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 20-09-2022 | 31-12-2023 | LGE | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 |
7 | |||
64 | Vereteno Anastasia |
01-05-1991 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 02-07-2022 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||||
65 | Lungu Marina |
27-04-1982 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LGE | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||
66 | Tabacaru Alexandru |
00-00-1980 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||||
67 | Bejenaru Gherman |
12-12-1970 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 12-04-2022 | 30-06-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
1 | |||
68 | Donica Ala |
02-01-1980 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 | ||
69 | Botnari Aliona |
12-03-1987 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 02-07-2022 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
3 | ||||
70 | Chiriac Ioana |
29-01-1988 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
3 | ||||
71 | Chiriac Ioana |
29-01-1988 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
3 | ||||
72 | Podlesnîi Igor |
10-06-1982 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 20-09-2022 | 31-12-2023 | LGE | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||
73 | Grigoraș Mihail |
00-00-1971 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | GCES | IEG | 20.80009.7007.08 |
1 | ||||
74 | Mogîldea Vladimir |
05-01-1956 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.08 |
1 |
6 | |
75 | Castraveţ Tudor |
27-09-1974 | Doctor | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 17-07-2023 | 31-12-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 | |||
76 | Bacal Petru |
31-08-1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
8 | |
77 | Jeleapov (Chişciuc) Ana |
07-06-1985 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 |
7 | ||
78 | Lozovanu Dorin |
28-04-1975 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
4 | ||
79 | Matei Constantin |
04-04-1940 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 | ||
80 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
8 |
14 |