Institutul de Ecologie şi Geografie
Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 76 | 7 | 27 | 11 | 7 | 19 | 7 | 8 | |
2 | din care femei | 39 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 62 | 6 | 24 | 9 | 6 | 15 | 6 | 7 | |
4 | din care femei | 34 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
5 | Cumulanzi externi | 26 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |
6 | din care femei | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
7 | inclusiv cercetători | 76 | 7 | 27 | 11 | 7 | 19 | 7 | 8 | |
8 | din care femei | 39 | 6 | 18 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 5 | 5 | 4 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 35 | 1 | 11 | 10 | 4 | 9 | 6 | 1 | |
12 | din care femei | 17 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | ||
14 | din care femei | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
16 | din care femei | 2 | 2 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 3 | 3 | 2 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||
22 | din care femei | 9 | 2 | 7 | ||||||
23 | Conducători de doctorat | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
24 | din care femei | 2 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Hachi Mihai |
21-11-1965 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
6 | |
42 | Crîşmaru Valentin |
22-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 | ||
43 | Bunduc Petru |
28-06-1985 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
4 | |||
44 | Moroz Ivan |
23-06-1988 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
4 | |||
45 | Burduja (Vîrlan) Daniela |
31-05-1993 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
11 | |||
46 | Railean Veronica |
15-01-1985 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
6 | |||
47 | Creţu Irina |
25-03-1991 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 02-03-2020 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
4 | ||||
48 | Cujbă Vadim |
07-01-1985 | Doctor | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 18-05-2022 | 31-12-2023 | LIERM | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
5 | ||
49 | Tabără Irina |
03-10-1980 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 30-06-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
4 | |||
50 | Tabără Irina |
03-10-1980 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
1 |
4 | |||
51 | Prodan Petru |
00-00-1990 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
4 |
5 | |||
52 | Budeanu Valentina |
17-03-1984 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | titular | 14-11-2022 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
2 |
2 | |||
53 | Bunduc (Popușoi) Tatiana |
18-01-1986 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 |
9 | ||
54 | Jechiu Iradion |
21-04-1983 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LGP | IEG | 20.80009.7007.08 |
7 | ||||
55 | Cojocari Rodica |
09-11-1978 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 | |||
56 | Crivova Olga |
30-12-1980 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | cumul intern | 16-04-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
1 |
2 | |||
57 | Răileanu Valentin |
19-07-1943 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||
58 | Canţîr (Madan) Angela |
06-09-1987 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-03-2020 | 31-12-2023 | LGE | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 |
7 | |||
59 | Begu Adam |
28-09-1953 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
4 | ||
60 | Puţuntică Anatolie |
27-01-1974 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 16-04-2021 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
2 |