Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 64 | 3 | 10 | 27 | 13 | 22 | 1 | ||
2 | din care femei | 41 | 3 | 8 | 15 | 7 | 15 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 61 | 3 | 10 | 25 | 12 | 20 | 1 | ||
4 | din care femei | 39 | 3 | 8 | 14 | 6 | 13 | |||
5 | Cumulanzi externi | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
6 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | inclusiv cercetători | 15 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | |||
8 | din care femei | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
12 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Spivacenco Anatol |
11-08-1959 | Doctor | Director - E6004 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
42 | Cenuşa Rodica | 11-06-1981 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
43 | Foiu Oleg | 21-01-1968 | Inspector superior - H6049 | 1.5 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
44 | Guzun Vladimir | 05-11-1966 | Inginer principal - H6031 | 1.25 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
45 | Marandici Gheorghe | 01-01-1962 | Specialist principal - H6040 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
46 | Boaghe Ana | 25-12-1954 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.75 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | |||||
47 | Verega Tatiana | 26-07-1978 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
48 | Batalova Ana | 10-11-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
49 | Josan Irina | 04-11-1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
50 | Balan Savelie | 07-05-1959 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
51 | Munteanu Ion |
06-07-1959 | Electrician - H6158 | 1 | titular | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
52 | Diaciuc Natalia |
25-08-1970 | Specialist superior - E6030 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | |||||
53 | Nistrean Elena |
01-04-1988 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | 2 | |||||
54 | Negara Ion |
Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | 1 | |||||
55 | Gribencea Nina | 00-00-1960 | Laborant superior - E6038 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
56 | Ciutac Elena | 00-00-1977 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
57 | Cernișov Liuba | 00-00-1974 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LZS | Porumbeni | instituțional | ||||||
58 | Ursu Victoria | 00-00-1993 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional | ||||||
59 | Lucașenco Maia | 00-00-1971 | Contabil-șef - H6026 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional | ||||||
60 | Guzun Nadejda | 00-00-1961 | Contabil principal - H6036 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SFC | Porumbeni | instituțional |