Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 47 | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | ||
2 | din care femei | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 42 | 1 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3 | ||
4 | din care femei | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||
5 | Cumulanzi externi | 5 | ||||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||
8 | din care femei | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
12 | din care femei | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
14 | din care femei | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | |||||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gropa Emilia | 06-11-1952 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPPS | IPAPS | instituțional | ||||||
22 | Gamurar Maria |
05-06-1985 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SCBA | IPAPS | instituțional | |||||
23 | Procop Elena | 29-06-1960 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
24 | Ceban Tamara |
24-11-1955 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 31-01-2021 | 31-12-2021 | LCREN | IPAPS | instituțional | |||||
25 | Cojocaru Mihail |
00-00-1993 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 1 | titular | 01-12-2021 | LCREN | IPAPS | instituțional | ||||||
26 | Bețu Marian |
00-00-1966 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2020 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
27 | Buzulan Viorel | 00-00-1979 | Șef sector - E6012 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2021 | SEC | IPAPS | instituțional | |||||
28 | Procop Vasile | 00-00-1961 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
29 | Procop Maria | 00-00-1970 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
30 | Elenin Serghei | 00-00-1967 | Mecanic - H6152 | 1 | titular | 01-01-2021 | SEI | IPAPS | instituțional | ||||||
31 | Boțan Valeriu | 00-00-1966 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SST | IPAPS | instituțional | |||||
32 | Popescu Zaharia | 00-00-1962 | Electrician - H6158 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SST | IPAPS | instituțional | ||||||
33 | Sidun Stanislav | 00-00-1982 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SST | IPAPS | instituțional | |||||
34 | Guida Tatiana | 00-00-1953 | Muncitor necalificat - H6185 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SST | IPAPS | instituțional | |||||
35 | Bucșan Grigore | 00-00-1959 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SST | IPAPS | instituțional | |||||
36 | Văscu Valeriu | 00-00-1971 | Muncitor necalificat - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SST | IPAPS | instituțional | |||||
37 | Florea Afanasie | 00-00-1952 | Modelier - F6064 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SST | IPAPS | instituțional | |||||
38 | Roșu Eugeniu | 00-00-1977 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | DDF | IPAPS | instituțional | |||||
39 | Valah Sergiu | 00-00-1969 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 01-01-2020 | DDF | IPAPS | instituțional | ||||||
40 | Toma Nicolae | 00-00-1950 | Specialist - E6031 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | LPPS | IPAPS | instituțional |