Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 69 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 17 | 7 | |
2 | din care femei | 27 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 58 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 14 | 6 | |
4 | din care femei | 24 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
8 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bujor Lilia | 27-05-1951 | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IIEN | instituțional | ||||||
22 | Coromîslicenco Tatiana |
03-06-1970 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
23 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
24 | Kaplunov Leonid | 02-04-1948 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
25 | Timoşinina Marina | 01-08-1965 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SRIIBE | IIEN | instituțional | |||||
26 | Belinschi Angela | 25-09-1971 | Jurist - H6028 | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SPCPM | IIEN | instituțional | |||||
27 | Conev Alexei |
25-10-1968 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SI | IIEN | instituțional | |||||
28 | Russev Iurii |
10-04-1961 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SI | IIEN | instituțional | |||||
29 | Homiacova Tatiana | 11-10-1957 | Inginer coordonator - H6064 | 0.75 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
30 | Ţaralunga Irina | 29-07-1967 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
31 | Peatîghina Tamara | 17-05-1951 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
32 | Bucşan Natalia | 00-00-1980 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
33 | Butenco Iurie |
07-09-1956 | Operator - H6167 | 0.5 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
34 | Apostol Nina | 13-08-1964 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
35 | Omelcenco Gheorghii | 22-04-1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
36 | Piatîghin Serghei |
13-07-1959 | Tehnician - H6119 | 1.25 | cumul/titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
37 | Basaia Galina | 01-01-1960 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SI | IIEN | instituțional | |||||
38 | Raeţchi Vitalie | 27-09-1974 | Operator - H6167 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
39 | Liva Olga | 21-07-1957 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SI | IIEN | instituțional | |||||
40 | Crîlova Elena | 20-10-1961 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |