Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 69 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 17 | 7 | |
2 | din care femei | 27 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 58 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 14 | 6 | |
4 | din care femei | 24 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
8 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gamaniuc Ala | 23-01-1962 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
42 | Şibaev Alexandr |
01-05-1957 | Specialist superior - H6056 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SPCPM | IIEN | instituțional | |||||
43 | Zamăneagra Nicolae | 22-05-1991 | Inginer-programator - H6038 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SFC | IIEN | instituțional | |||||
44 | Morari Constantin |
00-00-1990 | Inginer coordonator - H6064 | 0.75 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SRIIBE | IIEN | instituțional | |||||
45 | Colos Natalia | 09-08-1961 | Contabil-șef - H6026 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
46 | Chiruţa Anatolie | 14-10-1954 | Inginer-șef - H6020 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | |||||
47 | Cristea Liuba |
00-00-1963 | Muncitor calificat - H6177 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
48 | Stratulat Cristina | 03-09-1986 | Specialist - H6057 | 1.5 | cumul/titular | 02-01-2020 | SPCPM | IIEN | instituțional | ||||||
49 | Galus Rihard |
00-00-1992 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | 1 | |||||
50 | Slobodeniuc Constantin |
00-00-1957 | Inginer coordonator - H6064 | 2.5 | titular/cumul intern/titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SI | IIEN | instituțional | 1 | ||||
51 | Nazarenco Anton |
00-00-1998 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 0.25 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2020 | SI | IIEN | instituțional | 1 | ||||
52 | Pencala Victor |
00-00-1998 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | 1 | ||||
53 | Peev Leonid |
00-00-1957 | Inginer coordonator - H6064 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SI | IIEN | instituțional | |||||
54 | Avornic Alexandru | 04-09-1997 | Contabil superior - H6045 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SFC | IIEN | instituțional | |||||
55 | Lungu Fiodor | 00-00-1963 | Paznic - H6184 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
56 | Țarălungă Serghei | 00-00-1960 | Tehnician - H6119 | 1 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
57 | Mîrzac Iulia | 00-00-1967 | Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
58 | Andrieş Adelaida | 00-00-1954 | Inginer cat.I - H6064 | 1.5 | cumul intern/titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
59 | Colos Leonid | 00-00-1980 | Inginer în electronică coordonator - H6047 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
60 | Țurcan Leonid | 00-00-1959 | Inginer - H6064 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SITT | IIEN | instituțional |