Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 69 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | 17 | 7 | |
2 | din care femei | 27 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 58 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | 14 | 6 | |
4 | din care femei | 24 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
6 | din care femei | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
7 | inclusiv cercetători | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
8 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | |||||||||
10 | din care femei | |||||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
12 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 1 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 1 | 1 | |||||||
16 | din care femei | |||||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | 1 | 1 | |||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | 1 | 1 | |||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holban Ion |
05-01-1946 | Doctor | Redactor - H6104 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | 4 | ||||
2 | Donu Sofia |
25-01-1948 | Doctor | Secretar - H6140 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||
3 | Pogorelschii Leonid |
24-11-1946 | Doctor | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SI | IIEN | instituțional | ||||
4 | Rusu Alexandru |
14-02-1945 | Inginer tehnolog coodonator - H6047 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | |||||
5 | Zavrajnîi Serghei |
22-02-1953 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
6 | Stoica Lucia | 04-05-1953 | Economist superior - H6046 | 1 | titular | 02-01-2020 | SFC | IIEN | instituțional | ||||||
7 | Tiron Ştefan |
01-11-1941 | Redactor - H6104 | 1 | cumul/cumul | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | 3 | |||||
8 | Scutelnic Elena |
04-03-1954 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
9 | Leapin Valentin | 28-12-1949 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
10 | Bujor Lilia | 27-05-1951 | Secretar științific - E6006 | 1 | titular | 02-01-2020 | A | IIEN | instituțional | ||||||
11 | Guţu Valentina | 16-08-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
12 | Kaplunov Leonid | 02-04-1948 | Lăcătuș - H6169 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
13 | Homiacova Tatiana | 11-10-1957 | Inginer coordonator - H6064 | 0.75 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
14 | Peatîghina Tamara | 17-05-1951 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | ||||||
15 | Butenco Iurie |
07-09-1956 | Operator - H6167 | 0.5 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | |||||
16 | Omelcenco Gheorghii | 22-04-1948 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDTG | IIEN | instituțional | ||||||
17 | Piatîghin Serghei |
13-07-1959 | Tehnician - H6119 | 1.25 | cumul/titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
18 | Liva Olga | 21-07-1957 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2021 | SI | IIEN | instituțional | |||||
19 | Şibaev Alexandr |
01-05-1957 | Specialist superior - H6056 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SPCPM | IIEN | instituțional | |||||
20 | Chiruţa Anatolie | 14-10-1954 | Inginer-șef - H6020 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-01-2020 | SI | IIEN | instituțional |