Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
2 | din care femei | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | |
4 | din care femei | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
5 | Cumulanzi externi | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | din care femei | |||||||||
7 | inclusiv cercetători | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
8 | din care femei | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 2 | 1 | 1 | ||||||
10 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
11 | doctor în ştiinţe | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
12 | din care femei | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 2 | 1 | 1 | ||||||
14 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 3 | 1 | 2 | ||||||
16 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | |||||||||
18 | din care femei | |||||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | |||||||||
20 | din care femei | |||||||||
21 | Doctoranzi | |||||||||
22 | din care femei | |||||||||
23 | Conducători de doctorat | |||||||||
24 | din care femei |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tcaci Valentina | 14-11-1956 | Specialist principal - H6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | SP | IFR | instituțional | ||||||
2 | Banariuc Ana | 09-09-1957 | Redactor superior - H6085 | 1 | titular | 01-01-2020 | 10-05-2021 | GR | IFR | instituțional | |||||
3 | Ostafii Claudia | 17-11-1951 | Economist principal - H6037 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2021 | SFC | IFR | instituțional | |||||
4 | Pleşca Ecaterina |
27-11-1958 | Redactor principal - H6074 | 0.75 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2021 | GR | IFR | instituțional | 1 | ||||
5 | Vrabie Lidia |
04-04-1952 | Dactilograf - H6141 | 0.5 | titular | 01-01-2021 | GR | IFR | instituțional | ||||||
6 | Covalenco Tatiana | 22-03-1958 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | SDG | IFR | instituțional | |||||
7 | Rusu Maria | 01-04-1953 | Dactilograf - H6141 | 1 | titular | 02-01-2020 | 01-10-2021 | SP | IFR | instituțional |