Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 71 | 4 | 15 | 10 | 37 | 17 | 15 | ||
2 | din care femei | 20 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 70 | 4 | 15 | 10 | 36 | 17 | 15 | ||
4 | din care femei | 20 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
5 | Cumulanzi externi | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | inclusiv cercetători | 57 | 3 | 10 | 10 | 32 | 13 | 14 | ||
8 | din care femei | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 22 | 1 | 20 | 3 | 13 | ||||
10 | din care femei | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
11 | doctor în ştiinţe | 42 | 3 | 12 | 10 | 15 | 14 | |||
12 | din care femei | 16 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 29 | 1 | 5 | 5 | 18 | 12 | 4 | ||
14 | din care femei | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
16 | din care femei | 2 | 1 | 1 | ||||||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 6 | 6 | 4 | ||||||
18 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 9 | 8 | 1 | 7 | |||||
20 | din care femei | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Doctoranzi | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
22 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
23 | Conducători de doctorat | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | ||||
24 | din care femei | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Potlog Tamara |
03-04-1958 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/cumul | 02-01-2020 | LCȘ MAAO | USM | instituțional | 8 | |||
2 | Lozovanu Dmitrii |
08-11-1948 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | LMM | IMI | instituțional | 2 | |||
3 | Borsuc Alexandru |
20-03-1944 | Șef laborator - E6011 | 1 | cumul intern/titular | 02-01-2022 | LCȘ FMMSC | USM | instituțional | ||||||
4 | Dicusar Alexandr |
28-08-1942 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LMEEPM | IFA | instituțional | 10 | |||
5 | Aruşanov Ernest |
04-02-1941 | Doctor Habilitat | Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LMEFF | IFA | instituțional | 2 | ||||
6 | Bologa Mircea |
31-05-1935 | Doctor Habilitat | Șef laborator - E6011 | 2.5 | cumul intern/fără remunerare/titular | 01-01-2020 | LPTH | IFA | instituțional | 10 | ||||
7 | Iovu Mihail |
20-09-1946 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LO | IFA | instituțional | 5 | |||
8 | Bulimaga Constantin |
12-01-1944 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | 14 | |||
9 | Gaindric Constantin |
11-09-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | LSI | IMI | instituțional | 2 | |||
10 | Nedbaliuc Boris |
12-04-1961 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2022 | BE | UPS | instituțional | 12 | |||
11 | (Guzun Mihail) |
01-01-1954 | Doctor | conf.univ. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 01-01-2021 | 06-07-2023Deces | LTIC | IDSI | instituțional | |||
12 | Secrieru Nicolae |
03-02-1952 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/cumul intern/fără remunerare | 04-01-2021 | CNTS | UTM | instituțional | 2 | ||||
13 | Kravţov Victor |
17-01-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LMFSS | IFA | instituțional | 24 | |||
14 | Zalamai Victor |
25-09-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | CNSTM | UTM | instituțional | 8 | |||
15 | Batco Mihail |
05-11-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LEB | IFGPP | instituțional | 4 | |||
16 | Voloşciuc Leonid |
02-11-1952 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | LFB | IFGPP | instituțional | 13 | |||
17 | Brînză Lilia |
15-05-1975 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | GFBP | UPS | instituțional | 11 | |||
18 | Ganea Anatolie |
14-07-1954 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2022 | LRGV | IFGPP | instituțional | 6 | |||
19 | Mărîi Liliana |
28-03-1975 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LBV | IFGPP | instituțional | 4 | |||
20 | Marinescu Marina |
06-07-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LFPPMF | IFGPP | instituțional | 2 |