Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Filippova Irina |
23-03-1955 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 04-01-2021 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
1 | ||||
162 | Postolati Galina |
02-12-1957 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
1 |
4 | |||
163 | Garaeva Svetlana |
24-03-1947 | conf.cerc. |
Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 |
1 |
1 | ||
164 | Popovici Maria | 09-10-1971 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SAP | BRTS | instituțional | ||||||
165 | Jitari Evelina |
01-01-1975 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SLPCC | BRTS | instituțional | ||||||
166 | Gorceag Silvia |
27-02-1977 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SAI | BRTS | instituțional | ||||||
167 | Lupu Elena |
31-01-1966 | Doctor | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SCP | BRTS | instituțional | |||||
168 | Bordian Elena |
16-10-1968 | Director (șef) - F6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | Admin. | BRTS | instituțional | 1 | |||||
169 | Zasmenco Tamara |
14-10-1965 | Șef serviciu - E6013 | 1 | titular | 02-01-2020 | SAM | BRTS | instituțional | 1 | |||||
170 | Gorceag Silvia |
27-02-1977 | Bibliotecar - F6056 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | SAI | BRTS | instituțional | ||||||
171 | Vulpe Ana |
18-11-1954 | Doctor | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
3 |
5 | |
172 | Savin-Zgardan Angela |
16-01-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
173 | Popovschi Liliana |
12-03-1979 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
2 | ||
174 | Ulian Galina |
23-04-1957 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Șef centru - E6023 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | CCȘ DDPE | USM | instituțional | 1 | |||
175 | Druţă Inga |
17-08-1965 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CT | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
4 | |
176 | Ţurcanu Carolina |
23-04-1973 | Doctor | Șef centru - E6023 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | CCȘ PES | USM | instituțional | 5 | ||||
177 | Aramă Elena |
12-03-1949 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef laborator - E6011 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LCŞ DPCeG | USM | instituțional | 7 | |||
178 | Creţu Raisa |
13-08-1959 | Șef secție - E6010 | 1 | titular | 02-01-2020 | SMACPEȘ | USM | instituțional | ||||||
179 | Burciu Stela | 17-03-1974 | Specialist principal - E6025 | 1 | titular | 02-01-2020 | CA | USM | instituțional | ||||||
180 | Cojocaru Natalia |
28-10-1975 | Doctor | conf.univ. |
Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | CCȘ PES | USM | instituțional |