Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3761 | 4 | 276 | 606 | 561 | 548 | 1034 | 610 | 390 |
2 | din care femei | 1936 | 2 | 165 | 341 | 336 | 303 | 432 | 355 | 120 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3116 | 3 | 211 | 468 | 469 | 468 | 950 | 534 | 367 |
4 | din care femei | 1635 | 1 | 129 | 277 | 289 | 268 | 408 | 326 | 114 |
5 | Cumulanzi externi | 828 | 2 | 76 | 180 | 118 | 111 | 137 | 107 | 42 |
6 | din care femei | 384 | 1 | 41 | 84 | 64 | 50 | 40 | 44 | 12 |
7 | inclusiv cercetători | 2875 | 3 | 240 | 542 | 480 | 388 | 727 | 415 | 299 |
8 | din care femei | 1471 | 2 | 145 | 302 | 285 | 213 | 262 | 223 | 84 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 374 | 9 | 46 | 83 | 226 | 93 | 125 | ||
10 | din care femei | 109 | 4 | 19 | 38 | 44 | 38 | 18 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1281 | 46 | 225 | 338 | 237 | 332 | 213 | 125 | |
12 | din care femei | 673 | 32 | 125 | 199 | 133 | 124 | 121 | 38 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 456 | 1 | 24 | 83 | 123 | 223 | 133 | 85 | |
14 | din care femei | 221 | 1 | 12 | 51 | 72 | 85 | 71 | 25 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 411 | 3 | 33 | 116 | 94 | 113 | 90 | 28 | |
16 | din care femei | 195 | 3 | 18 | 65 | 40 | 41 | 43 | 6 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 52 | 3 | 5 | 44 | 9 | 28 | |||
18 | din care femei | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 103 | 36 | 61 | ||
20 | din care femei | 35 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 496 | 111 | 166 | 65 | 37 | 21 | 19 | 7 | |
22 | din care femei | 252 | 58 | 92 | 35 | 16 | 8 | 10 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 132 | 4 | 15 | 29 | 78 | 39 | 35 | ||
24 | din care femei | 43 | 2 | 8 | 13 | 16 | 36 | 6 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Zaiţev Dmitrii |
10-04-1963 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 03-01-2020 | 31-12-2020 | LEEEP | IE | 20.80009.7007.18 |
3 |
5 | |
22 | Ialtîcenco Olga |
02-01-1968 | Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul/titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 20.80009.5007.14 |
2 | ||||
23 | Palii Iurie |
08-06-1963 | Doctor | Cercetător științific - E6022 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2020 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
||||
24 | Zdravkov Vladimir |
08-08-1967 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2020 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
||||
25 | Ostrovschii Serghei |
07-03-1968 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
4 | ||
26 | Bâlici Elena |
14-03-1963 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LRGV | IFGPP | 20.80009.5107.11 |
2 | |||
27 | Bivol Alexei |
07-05-1965 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
7 | ||
28 | Buşmachiu Galina |
04-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
1 |
9 | |
29 | Ciochină Valentina |
01-11-1967 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | A | IFS | instituțional | 16 | ||
30 | Kolomieţ Irina |
01-11-1961 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IEG | 20.80009.7007.11 |
4 | |||
31 | Cotenco Eugenia |
13-10-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 09-01-2020 | 31-12-2022 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
4 | ||
32 | Deaghileva Angela |
20-07-1964 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGM | IFGPP | 20.80009.5107.11 20.80009.5107.09 |
1 | |||
33 | Furdui Vlada |
14-05-1969 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSR | IFS | 20.80009.7007.25 20.80009.8007.29 |
6 | ||
34 | Izverscaia Tatiana |
29-01-1962 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSH | GB | 20.80009.7007.22 |
16 | |||
35 | Larion Alina |
25-11-1968 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.75 | cumul intern/titular/cumul intern | 01-01-2020 | 27-07-2020 | LVT | IZ | 20.80009.7007.02 |
2 |
18 | |
36 | Marinescu Marina |
06-07-1962 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2021 | LFPPMF | IFGPP | 20.80009.5107.18 |
2 | ||
37 | Moşoi Iurie |
05-02-1961 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2020 | LAS | IPAPS | 20.80009.5107.06 |
||||
38 | Rudacova Angela |
26-07-1964 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ „BP | USM | 20.80009.7007.04 |
4 | ||||
39 | Rusu Vadim |
09-02-1965 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.25 | cumul/cumul intern/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LSFM | IZ | 20.80009.7007.12 20.80009.7007.23 20.80009.7007.11 |
1 | ||
40 | Senicovscaia Irina |
02-04-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional |