Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Cojocaru Svetlana |
26-07-1952 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LSP | IMI | 20.80009.5007.22 |
4 | ||
62 | Şeremet Victor |
03-01-1945 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
|||
63 | Ternavscaia Tatiana | 15-08-1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 01-01-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
64 | Chirtoacă Leonid |
12-06-1967 | conf.univ. |
Jurist - H6028 | 0.75 | cumul | 01-01-2021 | SPJS | Porumbeni | instituțional | 1 | ||||
65 | Efros Xenofont | 12-12-1964 | Energetician-șef - H6022 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
66 | Iachim Eugenia | 14-10-1961 | Operator - H6167 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SADG | Porumbeni | instituțional | ||||||
67 | Gagauz Ion |
21-06-1966 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
8 | ||
68 | Dubinschi Vasile | 03-03-1961 | Electromontor - H6362 | 0.5 | cumul | 21-09-2020 | SDG | IZ | instituțional | ||||||
69 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-02-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
36 | ||
70 | Frunză Iurie |
24-07-1966 | Doctor | conf.univ. |
Jurist - H6028 | 0.5 | cumul | 01-03-2020 | SFC | IFR | instituțional | 3 | |||
71 | Ternavscaia Tatiana | 15-08-1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | SDG | IEG | instituțional | ||||||
72 | Dumbrăveanu Andrei |
24-01-1954 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
4 | ||
73 | Mironova Tatiana |
16-01-1955 | Cercetător științific stagiar - E6026 | 0.5 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCRM | IEG | 20.80009.7007.08 |
|||||
74 | Şalaru Ion |
26-08-1963 | Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.20 |
4 | ||||
75 | Bîlba Valeriu |
02-07-1969 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | ANSP | 20.80009.8007.20 |
1 |
5 | |
76 | Smochină Andrei |
12-12-1946 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
6 | ||
77 | Sosna Boris |
06-01-1954 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
1 | ||
78 | Osoianu Tudor |
21-06-1969 | Doctor | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
11 | ||
79 | Taşcă Mihai |
10-11-1959 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 01-08-2022 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
3 | |||
80 | Casian Igor |
10-05-1966 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘPPE | IMC | 20.80009.8007.22 |
1 |
4 |