Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 283 | 610 | 598 | 549 | 945 | 609 | 311 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 166 | 344 | 369 | 306 | 402 | 354 | 102 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 202 | 473 | 484 | 468 | 870 | 542 | 295 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 122 | 277 | 300 | 273 | 380 | 327 | 98 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 100 | 177 | 137 | 115 | 123 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 260 | 529 | 492 | 372 | 661 | 404 | 246 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 157 | 297 | 296 | 199 | 235 | 208 | 72 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 9 | 46 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 4 | 20 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 50 | 233 | 351 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 34 | 123 | 212 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 23 | 86 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 11 | 53 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 36 | 129 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 17 | 74 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 168 | 72 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gavriliţă Lidia |
26-10-1948 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LFE | IFGPP | 20.80009.5107.27 |
2 |
2 | |
2 | Anisimov Vladimir |
05-11-1947 | Doctor | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | |||||
3 | Şit Mikhail |
03-09-1946 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
2 |
2 | |
4 | Naval Elvira |
09-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LMM | IMI | 20.80009.5007.13 |
3 | ||
5 | Comendant Ion |
04-03-1949 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
||||
6 | Holban Ion |
05-01-1946 | Doctor | Redactor - H6104 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SRIIBE | IIEN | instituțional | 3 | ||||
7 | Stratan Ion |
08-09-1943 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.7007.18 |
1 | |||
8 | Sandu Maria |
21-09-1944 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | LENA | IEG | instituțional | 12 | ||||
9 | Dragalin Ion |
20-01-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.08 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
2 | ||
10 | Rojco Anatolii |
22-07-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCSNT | INCE | 20.80009.0807.29 |
4 |
5 | |
11 | Savelieva Galina |
06-10-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCD | INCE | 20.80009.0807.21 |
4 |
7 | |
12 | Ghinsari Victoria |
18-09-1945 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
|||
13 | Stepanenco Nila |
29-04-1941 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LS | IGS | 20.80009.7007.13 |
||||
14 | Cuharschi Mihail |
09-09-1938 | Doctor | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2022 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
1 | |||
15 | Voineac Vasile |
18-12-1941 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2022 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
2 | ||
16 | Ambros Tudor |
26-07-1938 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 30-06-2023 | CU ”Energy Plus” | UTM | 20.80009.5007.29 |
|||
17 | Negru Maria |
25-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular/titular | 01-10-2021 | 26-11-2022 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
2 | |
18 | Papcenco Andrei |
14-05-1940 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 | |||
19 | Baznat Mircea |
12-09-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 28-02-2021 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
3 | ||
20 | Gagara Ludmila |
03-02-1946 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
1 |