Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 283 | 610 | 598 | 549 | 945 | 609 | 311 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 166 | 344 | 369 | 306 | 402 | 354 | 102 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 202 | 473 | 484 | 468 | 870 | 542 | 295 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 122 | 277 | 300 | 273 | 380 | 327 | 98 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 100 | 177 | 137 | 115 | 123 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 260 | 529 | 492 | 372 | 661 | 404 | 246 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 157 | 297 | 296 | 199 | 235 | 208 | 72 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 9 | 46 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 4 | 20 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 50 | 233 | 351 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 34 | 123 | 212 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 23 | 86 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 11 | 53 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 36 | 129 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 17 | 74 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 168 | 72 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cangaş Svetlana |
24-07-1972 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
6 |
6 | ||
22 | Ghendov-Moşanu Aliona |
23-12-1973 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 |
19 |
27 | |
23 | Lupan Oleg |
21-05-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNTS | UTM | 20.80009.5007.09 |
7 | ||
24 | Macari Artur |
19-03-1973 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.5 | cumul intern/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 20.80009.5107.13 |
5 2 |
11 | |
25 | Reşitca Vladislav |
03-07-1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific - E6022 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 20.80009.5107.10 |
1 6 |
14 | |
26 | Cazac-Scobioala Viorica |
02-10-1976 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | DDTT | UTM | 20.80009.0807.17 |
17 |
19 | ||
27 | Vascan Grigore |
12-02-1973 | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCGIGFTC | UTM | 20.80009.0807.34 |
1 |
1 | ||
28 | Nastas Andrian |
13-01-1972 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
||||
29 | Nica Denis |
15-04-1979 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 03-01-2020 | 31-08-2022 | LCȘ FIN „E.Pokatilov”” | USM | 20.80009.5007.02 |
6 |
6 | |
30 | Paladi Florentin |
26-07-1971 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ FMMSC | USM | 20.80009.7007.05 |
5 |
9 | |
31 | Reu Oleg |
23-06-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
2 | ||
32 | Zalamai Victor |
25-09-1978 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CNSTM | UTM | 20.80009.5007.03 20.80009.5007.20 |
1 |
6 | |
33 | Alexandrov Eugeniu |
01-01-1973 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LGPRP | IFGPP | 20.80009.5107.03 |
4 | ||
34 | Andreev Nadejda |
04-01-1972 | Doctor | Șef laborator - E6011 | 1.75 | titular/cumul intern/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LHE | IZ | instituțional | 2 | |||
35 | Bacal Svetlana |
29-12-1974 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.7007.12 |
6 |
11 | |
36 | Bacalov Iurie |
03-10-1977 | Doctor | conf.univ. |
Specialist principal - E6025 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | LCȘ EUA | USM | instituțional | 10 | |||
37 | Bagrin Nina |
04-11-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 20.80009.7007.12 |
2 |
5 | |
38 | Brînză Lilia |
15-05-1975 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2022 | GFBP | UPS | instituțional | 4 | |||
39 | Calestru Livia |
27-01-1971 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | 31-12-2022 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
1 |
1 | |
40 | Chihai Oleg |
01-11-1973 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2022 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
6 |