Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3843 | 7 | 286 | 601 | 578 | 534 | 994 | 605 | 360 |
2 | din care femei | 2016 | 5 | 164 | 347 | 353 | 292 | 423 | 351 | 117 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3161 | 5 | 207 | 458 | 479 | 450 | 910 | 535 | 334 |
4 | din care femei | 1690 | 3 | 126 | 277 | 299 | 261 | 399 | 326 | 110 |
5 | Cumulanzi externi | 866 | 2 | 94 | 184 | 125 | 116 | 131 | 102 | 43 |
6 | din care femei | 412 | 2 | 46 | 90 | 71 | 46 | 37 | 41 | 11 |
7 | inclusiv cercetători | 2867 | 4 | 257 | 528 | 480 | 371 | 695 | 406 | 277 |
8 | din care femei | 1484 | 3 | 150 | 302 | 291 | 199 | 250 | 211 | 82 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 359 | 8 | 46 | 80 | 216 | 96 | 115 | ||
10 | din care femei | 107 | 3 | 19 | 36 | 45 | 38 | 18 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1286 | 48 | 223 | 342 | 235 | 323 | 216 | 114 | |
12 | din care femei | 678 | 33 | 124 | 204 | 130 | 119 | 117 | 36 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 444 | 1 | 20 | 84 | 117 | 221 | 133 | 81 | |
14 | din care femei | 213 | 1 | 10 | 52 | 68 | 82 | 69 | 24 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 408 | 3 | 29 | 122 | 96 | 108 | 92 | 23 | |
16 | din care femei | 193 | 3 | 15 | 67 | 42 | 39 | 42 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 48 | 2 | 5 | 41 | 8 | 26 | |||
18 | din care femei | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 158 | 1 | 13 | 30 | 103 | 38 | 58 | ||
20 | din care femei | 38 | 5 | 13 | 17 | 14 | 7 | |||
21 | Doctoranzi | 515 | 122 | 171 | 69 | 38 | 19 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 272 | 64 | 99 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 125 | 4 | 15 | 28 | 72 | 38 | 31 | ||
24 | din care femei | 40 | 2 | 8 | 12 | 14 | 37 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragalin Ion |
20-01-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
5 |
8 | |
2 | Cucicova Caleria |
22-05-1938 | Doctor | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
3 |
4 | ||
3 | Arîcu Aculina |
11-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Director institut - E6002 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | A | IC | instituțional | 14 | ||
4 | Ciolac Victor | 07-06-1958 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCA | IC | instituțional | |||||
5 | Botizat Elena |
18-11-1954 | Inginer - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LCA | IC | instituțional | |||||
6 | Bajura Tudor |
12-04-1948 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SEADR | INCE | 20.80009.0807.16 |
2 | ||
7 | Dizdari Anna |
18-06-1944 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 08-12-2021 | LII | USMF | 20.80009.8007.05 |
|||||
8 | Comendant Ion |
04-03-1949 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
1 |
1 | ||
9 | (Burciu Vitalie) |
20-09-1949 | Doctor | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 28-04-2021Deces | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
||||
10 | Şit Mikhail |
03-09-1946 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
2 |
2 | |
11 | Juravliov Anatoli |
06-05-1949 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LEESER | IE | 20.80009.7007.18 |
2 |
2 | |||
12 | Olesciuk Valentin |
07-05-1947 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 5 | |||
13 | Anisimov Vladimir |
05-11-1947 | Doctor | Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 1 | ||||
14 | Boşneaga Valeriu |
11-04-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 3 | |||
15 | Cealbas Oleg |
09-10-1952 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.6 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | ||||||
16 | Suslov Victor |
04-10-1946 | Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | LSEMDSE | IE | instituțional | 3 | |||||
17 | Breanţeva Tatiana | 23-12-1948 | Director (şef) al altor instituţii de învățământ de categoria: - E4009 | 1 | titular | 02-01-2020 | SAC | IE | instituțional | ||||||
18 | Spătaru Petru |
21-06-1954 | Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMFCCA | IC | 20.80009.7007.20 |
1 |
1 | |||
19 | Rusu Maria |
13-01-1959 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMFCCA | IC | 20.80009.7007.20 |
1 | ||||
20 | Pintilie Boris |
29-09-1948 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LMFCCA | IC | 20.80009.7007.20 |
4 |
4 |