Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 535 | 282 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 309 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 475 | 265 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 286 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 388 | 227 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 199 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 98 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 36 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 200 | 88 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 106 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 127 | 69 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Zanoci Aurel |
15-09-1967 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CA | USM | 20.80009.1606.14 |
7 |
12 | |
102 | Babuci Stanislav |
21-05-1966 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.32 |
1 |
1 | |
103 | Bendelic Eugeniu |
22-08-1962 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.16 |
5 |
22 | |
104 | Bernic Jana |
07-01-1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
2 |
26 | |
105 | Bulat Iurie |
27-06-1962 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
3 | ||
106 | Carauş Alexandru |
06-10-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | |
107 | Cobîleanschi Oleg |
16-04-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 01-02-2023 | 31-10-2023 | CSB | USMF | 20.80009.8007.36 |
|||
108 | Gavriliuc Mihail |
01-05-1962 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 0.5 | cumul | 03-01-2022 | A | INN | instituțional | 8 | |||
109 | Lisnic Vitalie |
11-07-1966 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LV | INN | 20.80009.8007.01 |
3 | ||
110 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. prof.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul intern/titular/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IMU | 20.80009.8007.07 20.80009.8007.11 |
1 |
27 | |
111 | Revenco Ninel |
20-01-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 30-03-2020 | 31-12-2023 | LȘP | IMC | 20.80009.8007.13 20.80009.8007.08 |
12 1 |
120 | |
112 | Şciuca Svetlana |
01-01-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
3 |
40 | |
113 | Sofroni Larisa |
01-02-1962 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LCȘ MABT | USM | 20.80009.5007.10 |
|||
114 | Armaşu-Canţîr Ludmila |
24-09-1966 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | APÎ | UPS | 20.80009.0807.20 20.80009.0807.37 |
1 | ||
115 | Bărbuţă Ion |
23-07-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
116 | Botnaru Tatiana |
01-01-1960 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-03-2021 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||
117 | Cosovan Olga |
07-09-1961 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 03-01-2020 | 31-08-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
4 |
5 | ||
118 | Galaicu Violina |
13-06-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-12-2020 | 31-12-2023 | CSA | IPC | 20.80009.1606.12 |
4 | ||
119 | Mincu Eugenia |
01-08-1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 2 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | A | IFR | instituțional | 8 | |||
120 | Molea Viorica |
07-01-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Șef centru - E6023 | 0.25 | titular/fără remunerare | 03-01-2022 | CCF "E. Coşeriu" | USM | instituțional | 5 |