Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
2 |
5 | |
2 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director - E6004 | 1 | titular | 01-01-2021 | A | Selecția | instituțional | 5 | |||
3 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
|||
4 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 04-05-2020 | 31-12-2023 | LSE | ISPHTA | 20.80009.5107.05 |
|||
5 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1 | titular | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
6 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMP | ISPHTA | 20.80009.5107.22 |
|||
7 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 01-04-2021 | 01-12-2023 | LATLC | ISPHTA | 20.80009.5107.26 |
|||
8 | Ivanov Victoria |
03-02-1971 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘICC | Icard | 20.80009.8007.34 |
4 |
4 | |
9 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-02-2020 | 31-12-2023 | CȘM | USMF | 20.80009.8007.14 |
36 | ||
10 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 02-01-2021 | 31-12-2023 | LSO | IC | 20.80009.5007.17 |
17 |
36 | |
11 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 |
2 |
4 | |
12 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SȘN | MNEIN | 20.80009.0807.24 |
4 | ||
13 | Ungureanu Laurenţia |
14-03-1965 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
4 |
7 | |
14 | Carauş Alexandru |
06-10-1964 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | |
15 | Bulat Iurie |
27-06-1962 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
3 | ||
16 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
4 |
11 | |
17 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IMU | 20.80009.8007.07 |
27 | ||
18 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 02-01-2020 | LCHPB | USMF | instituțional | 27 | |||
19 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCHPB | USMF | 20.80009.8007.11 |
1 |
27 | |
20 | Balmuş Victor |
03-10-1957 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |