Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 2661 | 1 | 232 | 488 | 467 | 360 | 600 | 373 | 228 |
2 | din care femei | 1364 | 135 | 278 | 279 | 189 | 206 | 189 | 61 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2083 | 1 | 168 | 370 | 366 | 304 | 542 | 322 | 213 |
4 | din care femei | 1069 | 98 | 220 | 222 | 170 | 189 | 171 | 57 | |
5 | Cumulanzi externi | 754 | 83 | 157 | 131 | 84 | 102 | 76 | 30 | |
6 | din care femei | 366 | 44 | 77 | 75 | 29 | 27 | 27 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2630 | 1 | 231 | 487 | 463 | 357 | 580 | 368 | 213 |
8 | din care femei | 1357 | 135 | 278 | 277 | 188 | 203 | 188 | 59 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 321 | 9 | 44 | 73 | 185 | 92 | 88 | ||
10 | din care femei | 97 | 4 | 18 | 33 | 39 | 35 | 14 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1189 | 48 | 219 | 319 | 226 | 266 | 194 | 82 | |
12 | din care femei | 630 | 32 | 118 | 189 | 124 | 98 | 104 | 26 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 401 | 1 | 22 | 77 | 110 | 190 | 121 | 67 | |
14 | din care femei | 197 | 1 | 12 | 47 | 64 | 73 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 415 | 2 | 34 | 124 | 102 | 98 | 89 | 18 | |
16 | din care femei | 207 | 2 | 17 | 70 | 48 | 37 | 43 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 143 | 2 | 11 | 26 | 96 | 37 | 50 | ||
20 | din care femei | 34 | 1 | 4 | 10 | 17 | 12 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 467 | 107 | 147 | 66 | 33 | 18 | 16 | 7 | |
22 | din care femei | 248 | 58 | 83 | 39 | 13 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 120 | 4 | 15 | 26 | 70 | 37 | 29 | ||
24 | din care femei | 38 | 2 | 7 | 12 | 14 | 25 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Cotelea Tamara |
26-06-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.03 |
2 |
7 | |
62 | Crudu Valeriu |
01-02-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMMT | IFtz | 20.80009.8007.14 20.80009.8007.24 |
5 | ||
63 | Arîcu Aculina |
11-06-1959 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCCNBA | IC | 20.80009.8007.03 |
3 |
9 | |
64 | Bulmaga Petru |
24-04-1954 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
2 | ||
65 | Mîndru Valeriu |
30-01-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 01-03-2020 | 31-12-2023 | CCS | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
66 | Ojovanu Vitalie |
12-11-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | cumul intern/nu e cunoscut/cumul intern | 01-01-2022 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.19 20.80009.8007.36 |
1 |
5 | |
67 | Roşca Simion |
01-01-1956 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 30-11-2023 | LD | IRIM | 20.80009.0807.28 |
2 | ||
68 | Petrencu Anatol |
22-05-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |
18 | ||
69 | Procopişin Larisa |
17-05-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IFtz | 20.80009.8007.31 |
1 | ||
70 | Burlacu Valentin |
06-04-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
4 | ||
71 | Eremia Ion |
01-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 01-03-2022 | 30-04-2023 | CSI „Silviu Dragomir” | USM | 20.80009.1606.11 |
5 | ||
72 | Ghimpu Vlad |
02-10-1957 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 | |||
73 | Negru Gheorghe |
27-09-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
3 | ||
74 | Tentiuc Ion |
23-01-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
2 | ||
75 | Anghelici Gheorghe |
14-09-1957 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LH | USMF | 20.80009.8007.30 |
2 |
8 | |
76 | Eftodii Victor |
27-02-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
1 |
1 | |
77 | Groppa Liliana |
09-09-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
3 |
28 | |
78 | Groppa Stanislav |
15-05-1956 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-01-2023 | 31-12-2023 | LNGM | USMF | 20.80009.8007.40 |
2 |
33 | |
79 | Pisarenco Serghei |
05-11-1954 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LBNAR | IFtz | 20.80009.8007.23 |
10 | ||
80 | Mereuţă Ion |
14-10-1958 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LFSASG | IFS | 20.80009.7007.25 |
16 |