Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 251 | 552 | 542 | 491 | 832 | 535 | 282 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 144 | 316 | 334 | 274 | 344 | 309 | 86 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 182 | 427 | 436 | 414 | 769 | 475 | 265 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 106 | 256 | 274 | 245 | 325 | 286 | 82 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 88 | 165 | 136 | 106 | 108 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 238 | 495 | 468 | 367 | 620 | 388 | 227 |
8 | din care femei | 1402 | 139 | 283 | 281 | 193 | 221 | 199 | 63 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 10 | 44 | 78 | 197 | 98 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 5 | 17 | 36 | 40 | 36 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 51 | 226 | 331 | 234 | 285 | 200 | 88 | |
12 | din care femei | 657 | 33 | 122 | 197 | 127 | 104 | 106 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 24 | 79 | 116 | 202 | 127 | 69 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 14 | 48 | 67 | 76 | 65 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 35 | 127 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 18 | 72 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 13 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 158 | 69 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | Şleagun Galina |
19-12-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LTPA | ISPHTA | instituțional | 1 | |||
562 | Iuşan Larisa |
01-05-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1 | titular | 03-01-2020 | LTPA | ISPHTA | instituțional | 2 | |||
563 | Cozmic Radu |
09-04-1976 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.25 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.18 20.80009.5107.14 |
2 1 |
3 | |
564 | Ceban Ecaterina |
30-07-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
|||
565 | Cerneţ Alexandru |
13-05-1958 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LVCFPPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
1 |
3 | |
566 | Peşteanu Ananie |
15-07-1962 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
7 |
10 | ||
567 | Manziuc Valerii |
05-05-1960 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 |
3 |
4 | |
568 | Rurac Mihail |
15-08-1966 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LZS | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
1 |
2 | |
569 | Andriucă Valentina |
15-07-1956 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 20.80009.5107.13 |
1 5 |
7 | |
570 | Bacean Ion |
19-07-1971 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2022 | 30-06-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5107.04 20.80009.5107.13 20.80009.0807.41 |
1 4 1 |
6 | |
571 | Mardari Tatiana |
19-03-1978 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | UASM | 20.80009.5007.17 |
4 | ||
572 | Boaghe Lilia |
21-01-1967 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.75 | titular | 01-03-2022 | 31-12-2023 | LAS | IPAPS | 20.80009.7007.17 20.80009.5107.25 |
1 |
3 | |
573 | Rozloga Iurii |
11-08-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.25 | titular/cumul intern | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LTIPA | IPAPS | instituțional | |||
574 | Leah Tamara |
16-08-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-04-2021 | 31-12-2023 | LPPS | IPAPS | 20.80009.7007.17 |
1 | ||
575 | Iordosopol Elena |
13-04-1968 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LEB | IFGPP | 20.80009.5107.27 |
4 |
4 | |
576 | Tretiacova Tatiana |
11-02-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LPAF | IFGPP | instituțional | 3 | |||
577 | Nastas Tudor |
19-07-1956 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | titular/titular | 03-01-2022 | LFE | IFGPP | instituțional | 8 | |||
578 | Borozan Pantelimon |
09-08-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 2.25 | titular/cumul intern/cumul/cumul intern | 02-01-2020 | A | Porumbeni | instituțional | 6 | |||
579 | Mîrza Vitalie |
05-08-1948 | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | LZS | Porumbeni | 20.80009.5107.15 |
2 | |||
580 | Vanicovici Nicolae |
05-09-1959 | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | titular/titular | 01-01-2022 | LZS | Porumbeni | instituțional | 2 |