Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 604 | 7 | 62 | 134 | 130 | 235 | 144 | 80 | |
2 | din care femei | 275 | 4 | 32 | 75 | 72 | 77 | 73 | 21 | |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 526 | 6 | 54 | 112 | 111 | 214 | 122 | 77 | |
4 | din care femei | 246 | 3 | 29 | 66 | 67 | 71 | 65 | 21 | |
5 | Cumulanzi externi | 137 | 2 | 18 | 37 | 36 | 37 | 32 | 8 | |
6 | din care femei | 51 | 1 | 8 | 19 | 9 | 9 | 11 | 1 | |
7 | inclusiv cercetători | 604 | 7 | 62 | 134 | 130 | 235 | 144 | 80 | |
8 | din care femei | 275 | 4 | 32 | 75 | 72 | 77 | 73 | 21 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 79 | 4 | 15 | 21 | 36 | 28 | 10 | ||
10 | din care femei | 32 | 3 | 8 | 15 | 6 | 13 | 2 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 506 | 7 | 61 | 132 | 112 | 169 | 110 | 52 | |
12 | din care femei | 249 | 4 | 31 | 75 | 62 | 65 | 60 | 17 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 251 | 17 | 51 | 63 | 119 | 76 | 38 | ||
14 | din care femei | 124 | 8 | 32 | 40 | 44 | 42 | 11 | ||
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 161 | 11 | 42 | 43 | 45 | 39 | 9 | ||
16 | din care femei | 83 | 7 | 23 | 22 | 22 | 25 | 5 | ||
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
18 | din care femei | 1 | 1 | |||||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 43 | 1 | 6 | 7 | 26 | 13 | 8 | ||
20 | din care femei | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||
21 | Doctoranzi | 25 | 1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | ||
22 | din care femei | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
23 | Conducători de doctorat | 43 | 3 | 7 | 13 | 20 | 17 | 3 | ||
24 | din care femei | 17 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Crudu Valeriu |
01-02-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LMMT | IFtz | 20.80009.8007.14 20.80009.8007.24 |
5 | ||
42 | David Lilia |
03-04-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘUCTR | Icard | 20.80009.8007.28 |
1 |
1 | |
43 | Covaliova Olga |
15-09-1960 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCFC | IC | 20.80009.5007.27 20.80009.1606.04 20.80009.0807.18 |
3 | ||
44 | Mîndru Valeriu |
30-01-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 01-03-2020 | 31-12-2023 | CCS | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
45 | Odobescu Stela |
07-02-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LV | INN | 20.80009.8007.01 20.80009.8007.39 |
7 7 |
12 | |
46 | Petrencu Anatol |
22-05-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | CCE | BSC | 20.80009.1606.04 |
18 | ||
47 | Railean Silvia |
06-11-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
4 |
8 | |
48 | Boldureanu Ana |
17-06-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
|||
49 | Burlacu Valentin |
06-04-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-07-2021 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
4 | ||
50 | Cojuhari Victor |
04-05-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
1 |
7 | |
51 | Ghimpu Vlad |
02-10-1957 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 | |||
52 | Mateevici Natalia |
06-05-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
4 | |
53 | Negru Gheorghe |
27-09-1955 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 |
3 | ||
54 | Petrovschi Nina |
03-03-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
1 |
4 | |
55 | Pogolşa Lilia |
01-04-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-02-2023 | 31-12-2023 | MFPC | ISE | 20.80009.0807.45 |
1 |
4 | |
56 | Tentiuc Ion |
23-01-1957 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
2 | ||
57 | Zabolotnaia Lilia |
05-07-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
2 |
4 | |
58 | Cobîleanschi Oleg |
16-04-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 01-02-2023 | 31-10-2023 | CSB | USMF | 20.80009.8007.36 |
|||
59 | Revenco Ninel |
20-01-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2023 | 25-06-2023 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 20.80009.8007.08 |
12 1 |
120 | |
60 | Bărbuţă Ion |
23-07-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 |