Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Cereteu Igor |
03-08-1968 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 2 | cumul/titular/cumul | 01-01-2023 | 31-12-2023 | SIM | II | 20.80009.0807.36 20.80009.1606.04 |
1 |
3 | |
82 | Cojuhari Victor |
04-05-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
1 |
7 | |
83 | Mateevici Natalia |
06-05-1961 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2022 | 31-12-2023 | SCA | MNIM | 20.80009.0807.43 |
1 |
4 | |
84 | Negru Elena |
18-12-1965 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | titular | 01-08-2020 | 31-12-2023 | SIC | II | 20.80009.0807.36 |
1 | ||
85 | Nicoglo Diana |
17-12-1964 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
8 | ||
86 | Pogolşa Lilia |
01-04-1963 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2022 | Admin. | UPS | instituțional | 4 | |||
87 | Ursu Valentina |
21-10-1959 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-09-2021 | 31-12-2023 | CE | IPC | 20.80009.1606.02 |
7 | ||
88 | Zabolotnaia Lilia |
05-07-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | SCIM | MNIM | 20.80009.0807.43 |
2 |
4 | |
89 | Zanoci Aurel |
15-09-1967 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CA | USM | 20.80009.1606.14 |
7 |
12 | |
90 | Bendelic Eugeniu |
22-08-1962 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USMF | 20.80009.8007.16 |
5 |
22 | |
91 | Bernic Jana |
07-01-1967 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
2 |
26 | |
92 | Bulat Iurie |
27-06-1962 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
3 | ||
93 | Carauş Alexandru |
06-10-1964 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
3 |
4 | |
94 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul intern/titular/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IMU | 20.80009.8007.07 20.80009.8007.11 |
1 |
27 | |
95 | Revenco Ninel |
20-01-1960 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 30-03-2020 | 31-12-2023 | LȘP | IMC | 20.80009.8007.13 20.80009.8007.08 |
12 1 |
120 | |
96 | Şciuca Svetlana |
01-01-1961 | Doctor Habilitat | conf.univ. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
3 |
40 | |
97 | Armaşu-Canţîr Ludmila |
24-09-1966 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | APÎ | UPS | 20.80009.0807.20 20.80009.0807.37 |
1 | ||
98 | Bărbuţă Ion |
23-07-1960 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CL | IFR | 20.80009.1606.01 |
1 |
3 | |
99 | Botnaru Tatiana |
01-01-1960 | Doctor | conf.univ. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | titular | 01-03-2021 | 31-12-2023 | CLF | IFR | 20.80009.1606.03 |
|||
100 | Cosovan Olga |
07-09-1961 | conf.univ. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 2 | titular/titular | 03-01-2020 | 31-08-2023 | CF | UPS | 20.80009.1606.07 |
4 |
5 |