Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 543 | 491 | 834 | 537 | 286 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 334 | 275 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 437 | 415 | 770 | 477 | 269 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 274 | 246 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 469 | 368 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 281 | 195 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 98 | 96 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 331 | 236 | 285 | 202 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 197 | 129 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 126 | 103 | 102 | 93 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 71 | 48 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 40 | 55 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 39 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Lupaşcu Tudor |
02-03-1950 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | IC | 20.80009.7007.21 |
15 |
16 | |
42 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
43 | Pîntea Maria |
17-11-1948 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 03-01-2020 | 16-07-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.18 20.80009.5107.14 |
3 |
5 | |
44 | Voineac Vasile |
18-12-1941 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | titular | 02-01-2023 | 31-12-2023 | LPIP | IFGPP | 20.80009.5107.19 |
2 | ||
45 | Celac Valentin |
26-02-1939 | Doctor Habilitat | conf.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LGA | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
2 | ||
46 | Comanici Ion |
14-07-1933 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | titular | 04-01-2021 | 31-12-2023 | LD | GB | 20.80009.7007.19 |
|||
47 | Negru Maria |
25-05-1945 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | titular | 27-11-2022 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
2 | |
48 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
4 | |
49 | Crepis Oleg |
12-06-1953 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IZ | 20.80009.7007.06 |
3 |
3 | |
50 | Baznat Mircea |
12-09-1947 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1 | titular | 28-02-2021 | 31-12-2023 | LFC | IFA | 20.80009.5007.07 |
1 | ||
51 | Condrea Elena |
03-06-1950 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LC | IIEN | 20.80009.5007.11 |
4 | ||
52 | Culeac Ion |
01-02-1951 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LO | IFA | 20.80009.5007.14 |
1 |
2 | |
53 | Fonari Marina |
08-01-1959 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LMFSS | IFA | 20.80009.5007.15 |
2 |
6 | |
54 | Gagara Ludmila |
03-02-1946 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCȘ MAAO | USM | 20.80009.5007.16 |
1 | ||
55 | Gorceac Leonid |
18-02-1942 | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | titular | 03-01-2023 | 31-12-2023 | LCŞ FSD | USM | 20.80009.5007.12 |
1 | |||
56 | Konopko Leonid |
05-02-1949 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LESDR | IIEN | 20.80009.5007.02 |
5 | ||
57 | Kravţov Victor |
17-01-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | LMFSS | IFA | instituțional | 24 | |||
58 | Culicova Olga |
05-03-1952 | Doctor | conf.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1 | titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LFCS | IFA | 20.80009.5007.19 |
2 |
2 | |
59 | Bucarciuc Victor |
16-11-1944 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAPP | ISPHTA | 20.80009.5107.14 |
1 |
1 | |
60 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
11 |
13 |