Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3916 | 4 | 283 | 610 | 598 | 549 | 945 | 609 | 311 |
2 | din care femei | 2056 | 3 | 166 | 344 | 369 | 306 | 402 | 354 | 102 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3248 | 3 | 202 | 473 | 484 | 468 | 870 | 542 | 295 |
4 | din care femei | 1723 | 2 | 122 | 277 | 300 | 273 | 380 | 327 | 98 |
5 | Cumulanzi externi | 854 | 1 | 100 | 177 | 137 | 115 | 123 | 97 | 33 |
6 | din care femei | 408 | 1 | 53 | 88 | 81 | 45 | 33 | 39 | 7 |
7 | inclusiv cercetători | 2873 | 2 | 260 | 529 | 492 | 372 | 661 | 404 | 246 |
8 | din care femei | 1483 | 1 | 157 | 297 | 296 | 199 | 235 | 208 | 72 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 348 | 9 | 46 | 80 | 204 | 100 | 99 | ||
10 | din care femei | 105 | 4 | 20 | 37 | 41 | 38 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1298 | 50 | 233 | 351 | 243 | 302 | 212 | 97 | |
12 | din care femei | 683 | 34 | 123 | 212 | 135 | 110 | 114 | 31 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 442 | 1 | 23 | 86 | 120 | 210 | 134 | 70 | |
14 | din care femei | 214 | 1 | 11 | 53 | 70 | 79 | 69 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 436 | 3 | 36 | 129 | 101 | 108 | 96 | 22 | |
16 | din care femei | 212 | 3 | 17 | 74 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 43 | 2 | 5 | 36 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 157 | 2 | 12 | 30 | 105 | 42 | 57 | ||
20 | din care femei | 37 | 1 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 528 | 124 | 168 | 72 | 38 | 19 | 20 | 6 | |
22 | din care femei | 284 | 69 | 95 | 41 | 17 | 7 | 11 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 126 | 4 | 15 | 28 | 75 | 40 | 33 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 34 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andronic Larisa |
17-03-1964 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul intern/titular | 09-01-2020 | 31-12-2023 | LBV | IFGPP | 20.80009.7007.04 |
11 |
13 | |
2 | Callo Tatiana |
23-12-1955 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LCE | ISE | 20.80009.0807.27 |
2 |
5 | |
3 | Şavga Larisa |
13-03-1962 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | SCFM | INCE | 20.80009.0807.22 |
6 | ||
4 | Secrieru Angela |
11-06-1968 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2022 | 31-12-2023 | DIAB | ASEM | 20.80009.0807.35 |
1 |
6 | |
5 | Duca Maria |
19-06-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 04-01-2021 | 30-09-2023 | CCŞ GF | USM | 20.80009.5107.01 |
13 |
21 | |
6 | Ulian Galina |
23-04-1957 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | cumul intern/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCȘ DDPE | USM | 20.80009.7007.15 |
3 | ||
7 | Bodrug-Lungu Valentina |
24-02-1961 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul | 04-01-2021 | 31-12-2022 | CCȘ PES | USM | 20.80009.0807.23 |
2 |
3 | |
8 | Calalb Tatiana |
01-06-1958 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/cumul | 02-01-2020 | 31-12-2023 | CȘPPM | USMF | 20.80009.5107.07 20.80009.7007.19 |
4 1 |
7 | |
9 | Şevciuc Maia |
14-05-1969 | Doctor | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2022 | CCȘ PES | USM | 20.80009.0807.23 |
1 |
1 | |
10 | Bernic Jana |
07-01-1967 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
1 |
38 | |
11 | Groppa Liliana |
09-09-1956 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul | 02-01-2021 | 31-12-2022 | LR | SCR | 20.80009.8007.12 |
6 |
32 | |
12 | Revenco Ninel |
20-01-1960 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 03-01-2022 | 03-07-2022 | LAIC | USMF | 20.80009.8007.13 20.80009.8007.08 |
2 |
64 | |
13 | Şciuca Svetlana |
01-01-1961 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul intern | 01-07-2022 | 31-12-2023 | LICC | USMF | 20.80009.8007.06 |
28 | ||
14 | Sturza Rodica |
06-01-1960 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.75 | cumul intern/cumul intern | 04-01-2021 | 31-12-2023 | COTAPN | UTM | 20.80009.5107.09 20.80009.5007.27 |
17 6 |
35 | |
15 | Caisîn Larisa |
09-05-1954 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific superior - E6018 | 0.25 | cumul | 02-09-2021 | 31-12-2023 | LTCEP | ISPZMV | 20.80009.5107.20 20.80009.0807.41 |
1 | ||
16 | Racu Jana |
06-05-1962 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 01-03-2022 | 31-12-2023 | LAPI | ISE | 20.80009.1606.10 |
5 |
12 | |
17 | Borozan Maia |
30-11-1963 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Șef secție - E6010 | 1 | titular | 03-01-2022 | DRED | UPS | instituțional | 4 | |||
18 | Budevici-Puiu Liliana |
27-01-1969 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 02-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | USEFS | 20.80009.0807.40 |
4 |
5 | |
19 | Ţurcan Nelly |
13-11-1960 | Doctor Habilitat | prof.univ |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | cumul | 04-05-2021 | 31-12-2022 | LCDSI | IDSI | instituțional | 6 |