Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3843 | 7 | 286 | 601 | 578 | 534 | 994 | 605 | 360 |
2 | din care femei | 2016 | 5 | 164 | 347 | 353 | 292 | 423 | 351 | 117 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 3161 | 5 | 207 | 458 | 479 | 450 | 910 | 535 | 334 |
4 | din care femei | 1690 | 3 | 126 | 277 | 299 | 261 | 399 | 326 | 110 |
5 | Cumulanzi externi | 866 | 2 | 94 | 184 | 125 | 116 | 131 | 102 | 43 |
6 | din care femei | 412 | 2 | 46 | 90 | 71 | 46 | 37 | 41 | 11 |
7 | inclusiv cercetători | 2867 | 4 | 257 | 528 | 480 | 371 | 695 | 406 | 277 |
8 | din care femei | 1484 | 3 | 150 | 302 | 291 | 199 | 250 | 211 | 82 |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 359 | 8 | 46 | 80 | 216 | 96 | 115 | ||
10 | din care femei | 107 | 3 | 19 | 36 | 45 | 38 | 18 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1286 | 48 | 223 | 342 | 235 | 323 | 216 | 114 | |
12 | din care femei | 678 | 33 | 124 | 204 | 130 | 119 | 117 | 36 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 444 | 1 | 20 | 84 | 117 | 221 | 133 | 81 | |
14 | din care femei | 213 | 1 | 10 | 52 | 68 | 82 | 69 | 24 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 408 | 3 | 29 | 122 | 96 | 108 | 92 | 23 | |
16 | din care femei | 193 | 3 | 15 | 67 | 42 | 39 | 42 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 48 | 2 | 5 | 41 | 8 | 26 | |||
18 | din care femei | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 158 | 1 | 13 | 30 | 103 | 38 | 58 | ||
20 | din care femei | 38 | 5 | 13 | 17 | 14 | 7 | |||
21 | Doctoranzi | 515 | 122 | 171 | 69 | 38 | 19 | 18 | 7 | |
22 | din care femei | 272 | 64 | 99 | 40 | 17 | 6 | 10 | 1 | |
23 | Conducători de doctorat | 125 | 4 | 15 | 28 | 72 | 38 | 31 | ||
24 | din care femei | 40 | 2 | 8 | 12 | 14 | 37 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donica Ilie |
01-08-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director adjunct pentru activitate științifică - E6002 | 1.5 | titular/cumul intern/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
2 | Derjanschi Valeriu |
28-07-1958 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | titular/cumul | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LE | IZ | 20.80009.7007.02 20.80009.0807.24 |
2 |
5 | |
3 | Erhan Dumitru |
24-10-1953 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 01-01-2021 | 31-12-2023 | LPH | IZ | 20.80009.7007.12 |
5 |
13 | |
4 | Ungureanu Laurenţia |
14-03-1965 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | LHE | IZ | 20.80009.7007.06 |
2 |
12 | |
5 | Boincean Boris |
23-11-1954 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 1.5 | cumul intern/titular | 01-01-2020 | 31-12-2023 | Nu sunt date | Selecția | 20.80009.5107.23 |
8 |
12 | |
6 | Dadu Constantin |
20-02-1955 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Director - E6004 | 1.5 | titular/cumul intern | 03-01-2020 | A | ISPHTA | instituțional | ||||
7 | Macaev Fliur |
17-06-1959 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Șef laborator - E6011 | 2 | cumul/cumul/titular | 02-01-2020 | 31-12-2022 | LSO | IC | instituțional | 17 | ||
8 | Rapcea Mihail |
03-10-1954 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1.25 | titular/cumul | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LPTMV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 20.80009.5107.05 |
1 | ||
9 | Balmuş Victor |
03-10-1957 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCJ | ICJPS | 20.80009.1606.05 |
|||
10 | Popovici Ion |
21-05-1974 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul | 03-01-2020 | 03-01-2022 | LȘCI | Icard | 20.80009.8007.04 20.80009.8007.10 |
1 |
2 | |
11 | Bulat Iurie |
27-06-1962 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘBC | IO | 20.80009.8007.02 |
2 | ||
12 | Carauş Alexandru |
06-10-1964 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.25 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘHA | Icard | 20.80009.8007.04 |
4 | ||
13 | Ivanov Victoria |
03-02-1971 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific coordonator - E6017 | 0.5 | cumul intern | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LȘICC | Icard | 20.80009.8007.34 |
1 |
2 | |
14 | Mişin Igor |
23-12-1961 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific superior - E6018 | 1.5 | cumul intern/titular/titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LIA | IMU | 20.80009.8007.07 20.80009.8007.11 |
40 | ||
15 | Malcoci Ludmila |
19-04-1964 | Doctor Habilitat | prof.cerc. |
Cercetător științific principal - E6015 | 0.5 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | CCSPS | ICJPS | 20.80009.1606.13 |
19 |