Repartizarea salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe grupe de vîrstă
Nr. rînd | Total | pînă la 25 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 şi peste | pensionari până la 70 ani |
75 și peste | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total salariaţi | 3526 | 2 | 249 | 551 | 545 | 489 | 834 | 537 | 284 |
2 | din care femei | 1850 | 1 | 143 | 315 | 336 | 273 | 345 | 310 | 87 |
3 | Efectivul salariaţilor (fără persoane cu contract de muncă suspendat, cumulanzi externi) | 2886 | 2 | 181 | 425 | 439 | 413 | 770 | 477 | 267 |
4 | din care femei | 1530 | 1 | 105 | 255 | 276 | 244 | 326 | 287 | 83 |
5 | Cumulanzi externi | 824 | 87 | 166 | 136 | 105 | 109 | 86 | 32 | |
6 | din care femei | 392 | 45 | 79 | 78 | 40 | 29 | 33 | 7 | |
7 | inclusiv cercetători | 2715 | 1 | 236 | 494 | 471 | 366 | 621 | 389 | 229 |
8 | din care femei | 1402 | 138 | 282 | 283 | 193 | 221 | 200 | 64 | |
9 | din ei au titluri ştiinţifice: doctor habilitat | 339 | 9 | 45 | 78 | 197 | 99 | 95 | ||
10 | din care femei | 101 | 4 | 18 | 36 | 40 | 37 | 15 | ||
11 | doctor în ştiinţe | 1245 | 50 | 225 | 333 | 234 | 285 | 201 | 89 | |
12 | din care femei | 657 | 32 | 121 | 199 | 127 | 104 | 107 | 28 | |
13 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar cercetător | 423 | 1 | 22 | 81 | 116 | 202 | 128 | 70 | |
14 | din care femei | 206 | 1 | 12 | 50 | 67 | 76 | 66 | 22 | |
15 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: conferențiar universitar | 425 | 2 | 34 | 128 | 101 | 102 | 94 | 18 | |
16 | din care femei | 212 | 2 | 17 | 73 | 46 | 38 | 44 | 5 | |
17 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor cercetător | 42 | 2 | 5 | 35 | 8 | 21 | |||
18 | din care femei | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | ||||
19 | din ei au titluri ştiinţifico-didactice: profesor universitar | 152 | 2 | 11 | 29 | 102 | 41 | 54 | ||
20 | din care femei | 36 | 1 | 4 | 12 | 17 | 14 | 6 | ||
21 | Doctoranzi | 498 | 112 | 157 | 70 | 35 | 19 | 17 | 7 | |
22 | din care femei | 266 | 61 | 90 | 40 | 14 | 7 | 8 | 2 | |
23 | Conducători de doctorat | 127 | 4 | 16 | 28 | 74 | 40 | 32 | ||
24 | din care femei | 39 | 2 | 7 | 13 | 14 | 29 | 5 |
Nr. | Nume, prenume | Data nașterii | Titlul științific | Titlul științifico-didactic |
Funcția | Norma de muncă | Forma de încadrare | Data angajării | Data eliberării | Abrevierea subdivi ziunii | Abrevierea organizației | Finanțare instituțională | Proiecte | Publicații din proiecte |
Total publicații indexate în IBN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Vutcariova Irina |
30-08-1965 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 02-01-2020 | 31-12-2023 | LPTH | IFA | 20.80009.5007.06 |
1 |
3 | |||
182 | Tolpa Natalia | 11-04-1963 | Paznic - H6184 | 1 | titular | 02-01-2020 | SDG | BSC | instituțional | ||||||
183 | Sterpu Lunita |
25-01-1963 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LIERM | IEG | instituțional | 1 | |||||
184 | Caziuc Nadejda | 24-02-1965 | Laborant - E6040 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SEHÎNCEȘTI | IEG | instituțional | ||||||
185 | Urman Parascovia |
15-02-1967 | Inginer coordonator - H6064 | 1 | titular | 02-01-2020 | LE | IEG | instituțional | ||||||
186 | Basaia Galina | 01-01-1960 | Inginer coordonator - H6064 | 0.5 | titular | 01-01-2022 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
187 | Crîlova Elena | 20-10-1961 | Inginer tehnolog cat.III - H6064 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SI | IIEN | instituțional | ||||||
188 | Gamaniuc Ala | 23-01-1962 | Tehnician tehnolog cat.I - H6119 | 0.5 | titular | 02-01-2020 | SITT | IIEN | instituțional | ||||||
189 | Bîstrova Natalia |
09-11-1963 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 01-04-2021 | 29-12-2023 | LA | IPAPS | 20.80009.5107.25 |
4 | ||||
190 | Mamaliga Galina | 10-06-1962 | Specialist principal - E6025 | 1.5 | titular/cumul intern | 01-01-2020 | LAS | IPAPS | instituțional | ||||||
191 | Blîndu Maria | 18-03-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | GCL | Selecția | instituțional | ||||||
192 | Gaşpar Irina | 09-12-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 01-01-2020 | LPP | Selecția | instituțional | ||||||
193 | Nezalizova Irina |
05-08-1961 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 03-01-2020 | 31-12-2023 | LGAVV | ISPHTA | 20.80009.5107.17 |
|||||
194 | Viţelaru Tamara |
07-04-1960 | Agronom - H6175 | 0.75 | titular | 03-01-2020 | LPTMV | ISPHTA | instituțional | ||||||
195 | Sîtnic Feodora |
24-09-1961 | Cercetător științific - E6022 | 1 | titular | 17-08-2020 | 31-12-2023 | LMS | IMB | 20.80009.7007.03 |
|||||
196 | Leu Larisa | 23-11-1962 | Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu - H6185 | 1 | titular | 03-01-2020 | SDGV59 | ISPHTA | instituțional | ||||||
197 | Ciutac Vera | 07-10-1961 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LG | Porumbeni | instituțional | ||||||
198 | Guzun Maria |
25-02-1969 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LZN | Porumbeni | instituțional | ||||||
199 | Cojocari Ludmila |
23-08-1967 | Laborant - E6040 | 1.25 | cumul/titular | 01-01-2020 | LS ST | Porumbeni | instituțional | ||||||
200 | Soltan Vera | 14-09-1967 | Laborant - E6040 | 1 | titular | 02-01-2020 | LT SCS | Porumbeni | instituțional |